TRANSFILCO SA
FOSSES-LA-VILLE
425.926.109
RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
1984-01-01 / 2394-17
DIVERS
1984-01-01 / 2394-18
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.85, APP 12.03.86 - 86031-1170-010
1986 / 010254
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.86, APP 11.03.87 - 87039-0964-010
1987 / 012629
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.87, APP 09.03.88 - 88018-1996-010
1988 / 011766
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.88, APP 08.03.89 - 89020-2818-010
1989 / 013410
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.89, APP 14.03.90 - 90021-1799-010
1990 / 014233
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1990-04-03 / 224
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1990-04-03 / 225
CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1990-10-20 / 109
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.90, APP 03.05.91 - 91065-3435-009
1991 / 036267
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1991-07-10 / 297
CHAUSSEE DE NAMUR 6 5070 FOSSES-LA-VILLE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.91, APP 12.06.92 - 92189-4112-013
1992 / 086837
FOSSES-LA-VILLE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.92, APP 21.06.93 - 93174-2270-016
1993 / 076072
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1993-07-07 / 642
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.93, APP 23.06.94 - 94210-2666-016
1994 / 093211
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.94, APP 05.05.95 - 95099-1176-015
1995 / 046099
CHAUSSEE DE NAMUR 6 5070 FOSSES-LA-VILLE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.95, APP 21.06.96 - 96224-5220-015
1996 / 098426
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1996-07-10 / 332
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1996-07-10 / 333
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.96, APP 19.06.97 - 97219-5050-018
1997 / 090476
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.97, APP 29.06.98 - 98265-0506-016
1998 / 109234
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1998-07-15 / 080 BILD
TRANSFILCO SA
CHAUSSEE DE NAMUR.6 5070 FOSSES-LA-VILLE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1998, APP 29.06.1999 - 99265-3551-017
1999-07-14 / 0113777
DEMISSIONS, NOMINATIONS - CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2000-01-04 / 163 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 30.06.2000 00374-0001-017
2000-07-25 / 0147918
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2000, APP 26.06.2001 01286-0268-018
2001-07-10 / 0118568
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2001-07-24 / 060 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 27.06.2002 02309-0016-017
2002-07-10 / 0119245
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 30.06.2003 03353-0050-018
2003-07-16 / 0144774
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 29.06.2004, DPT 07.07.2004 04406-0118-018
2004-07-15 / 0156668
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2004-07-22 / 0109425 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2005-07-19 / 0104541 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2005-07-20 / 0105580 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 29.06.2005, DPT 11.07.2005 05446-0091-018
2005-07-20 / 0172248
CHAUSSEE DE NAMUR 6 5070 FOSSES-LA-VILLE
SIEGE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2006-02-24 / 0039790 BILD
RUE DU BON DIEU DE PITIE 1 5070 FOSSES-LA-VILLE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 07.07.2006 06417-0141-018
2006-07-17 / 0158813
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2007-07-17 / 0104736 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 06.07.2007 07357-0226-024
2007-07-17 / 0149888
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 09.07.2008 08367-0363-025
2008-07-16 / 0156517
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 07.07.2009 09352-0396-020
2009-07-09 / 0143706
ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 15.09.2009 09759-0032-021
2009-09-18 / 0301010
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 14.07.2010 10297-0113-022
2010-07-15 / 0164166
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2010-07-23 / 0109961 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 30.06.2011 11256-0476-024
2011-07-07 / 0146500
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2011-07-20 / 0111488 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 09.07.2012 12282-0319-024
2012-07-16 / 0164768
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 30.06.2013 13256-0356-021
2013-07-05 / 0148617
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2013-07-15 / 0108708 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 01.07.2014 14237-0526-021
2014-07-02 / 0132769
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 11.07.2015 15292-0304-025
2015-07-14 / 0164736
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2015-08-11 / 0115878 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2015, APP 31.05.2016, DPT 14.06.2016 16174-0417-022
2016-06-16 / 0099135
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2016-06-30 / 0090581 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2016, APP 21.04.2017, DPT 15.05.2017 17119-0225-024
2017-05-17 / 0060944
DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2017-05-30 / 0075831 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2019-08-07 / 0107501 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2021-09-21 / 0112332 BILD
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - DIVERS - CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE - ANNEE COMPTABLE
2022-11-17 / 0373640 BILD
RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
2023-08-23 / 132070 BILD
Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur
RegSol
Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.
Ouverture de la faillite de : TRANSFILCO SA RUE DU BON-DIEU-DE-PITIE 1, 5070 FOSSES-LA-VILLE.
Numéro d'entreprise : 0425.926.109
Référence : 20230246.
Date de la faillite : 17 août 2023.
Juge commissaire : MARC RONVAUX.
Curateur : KARL STEINIER, RUE DES FAUCONS 61, 5004 BOUGE- k.steinier@wallaw.be.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.
Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 26 septembre 2023.
Pour extrait conforme : Le curateur : STEINIER KARL.