FIRMIN DETHIER L. SA
LIEGE (CHENEE)
444.102.424
RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
1991-06-01 / 088
CAPITAL, ACTIONS
1991-12-03 / 323
RUE JEAN DAMARD 19 4163 LIEGE (CHENEE)
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.91, APP 19.05.92 - 92290-0849-012
1992 / 128865
LIEGE (CHENEE)
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.92, APP 23.07.93 - 93366-4323-013
1993 / 153164
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.93, APP 17.05.94 - 94228-3510-013
1994 / 095356
ANTHISNES (TAVIER)
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.94, APP 25.11.95 - 95589-0013-014
1995 / 206510
CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1995-07-12 / 128
SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
1995-12-02 / 021
RUE JEAN DAMARD 19 4163 ANTHISNES (TAVIER)
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.95, APP 25.01.97 - 97031-1959-014
1997 / 019922
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.96, APP 20.12.97 - 98005-5222-016
1998 / 009154
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.97, APP 19.05.98 - 98349-0171-014
1998 / 137931
FIRMIN DETHIER L. SA
RUE JEAN DAMARD.19 4163 TAVIER
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1999-12-09 / 261 BEELD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1998, APP 20.09.1999 - 99614-0027-014
1999-12-09 / 0236090
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 16.05.2000 00242-2967-013
2000-06-28 / 0086627
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2000, APP 08.09.2001 01590-4027-013
2001-10-03 / 0207857
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 14.06.2002 02248-2603-013
2002-06-26 / 0090214
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 13.06.2003 03267-5016-013
2003-07-01 / 0096761
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 11.06.2004, DPT 16.06.2004 04260-2962-013
2004-06-17 / 0095145
CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2004-08-23 / 0122790 BEELD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 10.06.2005, DPT 20.06.2005 05292-3114-013
2005-06-21 / 0102660
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.06.2006, DPT 21.08.2006 06650-2670-013
2006-08-23 / 0224398
RUE JEAN DAMARD 19 4163 TAVIER
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.07.2007, DPT 28.08.2007 07635-0358-012
2007-09-03 / 0250635
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 27.08.2008 08644-0292-013
2008-09-02 / 0255931
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2009-07-15 / 0100018 BEELD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 27.08.2009 09699-0114-012
2009-09-08 / 0285036
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 30.08.2010 10525-0460-012
2010-09-09 / 0301008
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 16.06.2011 11176-0457-012
2011-06-22 / 0103647
CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2012-01-16 / 0012859 BEELD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 05.07.2012 12269-0098-012
2012-07-11 / 0158685
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.07.2013, DPT 26.07.2013 13358-0400-012
2013-08-01 / 0205349
SIEGE SOCIAL
2013-08-07 / 0123581 BEELD
RUE DU PARC 23, BTE 053 4020 LIEGE 2
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 25.07.2014 14361-0491-011
2014-08-01 / 0208971
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 02.07.2015 15283-0129-011
2015-07-14 / 0164315
SIEGE SOCIAL
2015-07-28 / 0108632 BEELD
BOULEVARD FRERE ORBAN 19, BTE 072 4000 LIEGE 1
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 24.06.2016 16243-0166-011
2016-07-05 / 0143884
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2018-07-13 / 0109556 BEELD
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2023-11-03 / 0420001 BEELD