CARDIF-SOCIETE VIE SETR
PARIS
435.018.274
RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - DEMISSIONS, NOMINATIONS
1988-09-07 / 181
RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) - ADRESSE AUTRE QUE SIEGE SOCIAL
1988-11-09 / 202
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1989-04-05 / 225
DIVERS
1989-09-13 / 058
SIEGE SOCIAL
1989-12-14 / 076
CARDIF-LEVEN BUIV
STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)
1989-12-19 / 349
CARDIF-SOCIETE VIE SETR
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1989-12-19 / 350
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1990-06-21 / 208
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1990-06-21 / 209
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1990-06-26 / 124
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1990-06-26 / 125
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1991-11-20 / 082
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1991-11-20 / 083
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1991-11-20 / 084
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1991-11-20 / 085
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.93, APP 10.03.94 - 94393-1133-043
1994 / 165040
SIEGE SOCIAL
1994-01-26 / 091
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1994-01-26 / 200
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1994-03-25 / 520
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1994-06-30 / 578
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1994-06-30 / 579
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1994-07-12 / 592
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1994-07-12 / 593
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1994-07-12 / 594
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1995-03-07 / 304
SIEGE SOCIAL
1996-10-30 / 047
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1997-02-25 / 367 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1997-12-17 / 300 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1998-12-30 / 667 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1998-12-30 / 668 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1998-12-30 / 669 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1998-12-30 / 670 BILD
AVENUE KLEBER.5 75009 PARIS
DIVERS
1999-05-01 / 308 BILD
CARDIF ASSURANCE VIE SETR
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1997, APP 27.04.1998 00609-0291-034
2000-10-17 / 0216079
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1998, APP 03.05.1999 00609-0292-040
2000-10-17 / 0216080
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 02.05.2000 00609-0293-043
2000-10-17 / 0216081
DENOMINATION - ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2000-11-09 / 224 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2001-11-07 / 329 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2000, APP 27.04.2001 02038-0155-044
2002-02-23 / 0023252
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2002-06-26 / 550 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2002-06-26 / 551 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 02.05.2002 02733-0083-043
2002-12-03 / 0259695
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 02.05.2003 03526-0164-043
2003-08-13 / 0200984
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2004-01-05 / 0001168 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2004-01-05 / 0001169 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2004-01-05 / 0001170 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2004-04-13 / 0055851 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 27.05.2004, DPT 02.09.2004 04618-0300-048
2004-09-14 / 0222078
SIEGE SOCIAL
2004-10-28 / 0151446 BILD
CHAUSSEE DE MONS 1424 1070 BRUXELLES
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.05.2005, DPT 20.07.2005 05514-0261-047
2005-08-01 / 0200992
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2005-10-18 / 0145268 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.12.2005, DPT 07.09.2006 06747-0160-045
2006-09-18 / 0270570
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.05.2007, DPT 20.09.2007 07726-0108-062
2007-09-26 / 0285991
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.05.2008, DPT 29.08.2008 08716-0165-051
2008-09-11 / 0287074
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2008-11-07 / 0175903 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 26.08.2009 09633-0076-053
2009-08-31 / 0252942
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2009-10-19 / 0146903 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2009-11-13 / 0159234 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 16.06.2010 10188-0126-052
2010-06-24 / 0104976
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2010-07-08 / 0100202 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2010-07-08 / 0100203 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 17.06.2011 11187-0262-037
2011-06-27 / 0111111
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 26.06.2012 12217-0187-058
2012-06-29 / 0124472
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 12.06.2013 13171-0429-056
2013-06-17 / 0099480
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 05.06.2014 14157-0121-056
2014-06-12 / 0090318
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.05.2015, DPT 05.06.2015 15156-0163-055
2015-06-12 / 0091070
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.05.2016, DPT 02.06.2016 16149-0592-059
2016-06-08 / 0086146
ADRESSE AUTRE QUE SIEGE SOCIAL - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2017-06-12 / 0081075 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2018-02-19 / 0033423 BILD
CHAUSSEE DE MONS 1424 1070 ANDERLECHT
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2021-04-15 / 0045660 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2022-02-14 / 0020365 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2023-03-17 / 0038019 BILD
SIEGE SOCIAL
2023-04-04 / 0045944 BILD
RUE MONTAGNE DU PARC 8, BOITE 2 1000 BRUXELLES
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2023-08-18 / 0107580 BILD