PRESIDENT (LE) SA
BRUXELLES
402.879.701
ME. - BILAN 31.12.1982, APP 28.06.1983 83102-0395-001
1983 / 61144
ME. - BILAN 31.12.1983, APP 23.11.1984 84153-0611-001
1984 / 93687
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1985-03-30 / 007
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.84, APP 04.12.85 - 86344-0662-010
1986 / 080047
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.85, APP 15.09.86 - 86404-1589-010
1986 / 094179
SIEGE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1986-03-27 / 303
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.86, APP 16.10.87 - 87244-0669-014
1987 / 111064
CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1987-01-09 / 054
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1987-11-25 / 297
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.87, APP 06.06.88 - 88137-2995-016
1988 / 068731
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.88, APP 09.06.89 - 89092-1556-017
1989 / 047352
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1989-07-08 / 101
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.88, APP 18.12.89 - 90099-1370-006
1990 / 050955
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.89, APP 29.06.90 - 90193-1133-019
1990 / 096791
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1990-04-07 / 369
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.90, APP 28.06.91 - 91200-3661-020
1991 / 099733
BOULEVARD EMILE JACQMAIN 186 1000 BRUXELLES
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.91, APP 17.06.92 - 92228-3487-024
1992 / 102502
BRUXELLES
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.92, APP 29.06.93 - 93312-3708-025
1993 / 130588
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.93, APP 05.07.94 - 94355-2258-026
1994 / 149267
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.94, APP 28.06.95 - 95399-0728-025
1995 / 128985
BOULEVARD EMILE JACQMAIN 186 1000 BRUXELLES
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.95, APP 17.06.96 - 96271-2405-025
1996 / 118929
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.96, APP 23.06.97 - 97297-0301-027
1997 / 115999
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1997-10-15 / 398 BEELD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.97, APP 08.07.98 - 98330-1770-026
1998 / 131344
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1998-11-06 / 184 BEELD
PRESIDENT (LE) SA
BOULEVARD DU ROI ALBERT II.46 1000 BRUXELLES
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1999-06-16 / 386 BEELD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1998, APP 14.09.1999 - 99487-0045-027
1999-10-05 / 0188094
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2000-01-01 / 042 BEELD
SIEGE SOCIAL
2000-01-01 / 043 BEELD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 19.06.2000 00393-0257-027
2000-07-26 / 0152873
LE PRESIDENT SA
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2000, APP 18.06.2001 01384-0192-027
2001-07-20 / 0140669
ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2001-08-10 / 124 BEELD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 24.06.2002 02389-0160-027
2002-07-26 / 0141724
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 24.06.2003 03426-0020-027
2003-07-25 / 0159854
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 21.06.2004, DPT 23.07.2004 04489-0180-027
2004-07-29 / 0183499
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2005-02-15 / 0027295 BEELD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 07.09.2005, DPT 07.10.2005 05795-0132-026
2005-10-13 / 0285765
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 20.09.2006, DPT 28.09.2006 06799-0045-027
2006-10-04 / 0285551
BOULEVARD DU ROI ALBERT II 46 1000 BRUXELLES
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.06.2007, DPT 06.09.2007 07713-0045-033
2007-09-14 / 0281777
SIEGE SOCIAL
2008-03-07 / 0036933 BEELD
BOULEVARD ADOLPHE MAX 107 1000 BRUXELLES
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2008-07-28 / 0124820 BEELD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 20.08.2008 08578-0347-018
2008-08-21 / 0227756
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2008-11-24 / 0182429 BEELD
RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...) - DIVERS
2009-02-06 / 0019583 BEELD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.09.2009, DPT 30.09.2009 09795-0261-020
2009-10-07 / 0315622
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.08.2010, DPT 31.08.2010 10527-0351-020
2010-09-09 / 0303637
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.11.2011, DPT 15.11.2011 11610-0051-019
2011-11-22 / 0354847
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2012-03-07 / 0051220 BEELD
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2012-04-26 / 0079884 BEELD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.07.2012, DPT 12.07.2012 12292-0123-015
2012-07-17 / 0169009
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.09.2013, DPT 26.09.2013 13614-0227-014
2013-10-08 / 0359492
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2014-07-16 / 0137402 BEELD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 11.07.2014 14301-0406-015
2014-07-18 / 0174881
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 16.07.2015 15315-0084-015
2015-07-22 / 0181133
RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...)
2016-07-01 / 0090859 BEELD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 29.09.2016 16632-0387-014
2016-10-06 / 0367960
SIEGE SOCIAL
2019-05-06 / 0060539 BEELD
AVENUE WINSTON CHURCHILL 84, BTE 2 1180 UCCLE
RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
2020-03-03 / 109890 BEELD
Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles
RegSol
Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.
Ouverture de la faillite de : LE PRESIDENT SA AVENUE WINSTON CHURCHILL 84/2, 1180 UCCLE.
Activité commerciale : hôtel
Numéro d'entreprise : 0402.879.701
Référence : 20200381.
Date de la faillite : 26 février 2020.
Juge commissaire : MARC VAN THOURNOUT.
Curateur : FRANCOIS LE GENTIL DE ROSMORDUC, AVENUE LOUISE 349/17, 1050 BRUXELLES 5- fderosmorduc@ensch.be.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.
Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 8 avril 2020.
Pour extrait conforme : Le curateur : LE GENTIL DE ROSMORDUC FRANCOIS.
RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
2022-01-13 / 100701 BEELD
Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles
RegSol
Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.
Ouverture de la faillite de : LE PRESIDENT SA AVENUE WINSTON CHURCHILL 84/2, 1180 UCCLE.
Activité commerciale : hôtel
Numéro d'entreprise : 0402.879.701
Référence : 20200381.
Date de la faillite : 26 février 2020.
Juge commissaire : MARC VAN THOURNOUT.
Curateur : FRANCOIS LE GENTIL DE ROSMORDUC, AVENUE LOUISE 349/17, 1050 BRUXELLES 5- fderosmorduc@ensch.be.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.
Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 8 avril 2020.
Pour extrait conforme : Le curateur : LE GENTIL DE ROSMORDUC FRANCOIS.
Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles
RegSol
Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.
Clôture par liquidation de la faillite de : LE PRESIDENT SA AVENUE WINSTON CHURCHILL 84/2, 1180 UCCLE.
déclarée le 26 février 2020.
Référence : 20200381.
Date du jugement : 4 janvier 2022.
Numéro d'entreprise : 0402.879.701
Liquidateur(s) désigné(s) :
ASSAEL LEVY AVENUE DU MONT MARCURE 28 1420 BRAINE-L'ALLEUD
MATHILDA DANON AVENUE W. CHURCHILL 84/2 1180 UCCLE
Pour extrait conforme : Le curateur : LE GENTIL DE ROSMORDUC FRANCOIS.