SOCIETE ANONYME DE REALISATIONS INDUSTRIELLES INTERNATIONALES, EN ABREGE : SARI DEVELOPPEMENT SA
LIEGE (BRESSOUX)
414.816.342
ME. - BILAN 31.12.1982, APP 27.05.1983 83071-2404-016
1983 / 42550
ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1984-01-01 / 0452-07
DIVERS
1984-01-01 / 0452-08
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1984-01-01 / 2557-19
ME. - BILAN 31.12.1983, APP 25.05.1984 84074-2227-016
1984 / 43196
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.84, APP 24.05.85 - 85097-2013-024
1985 / 29695
SIEGE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1985-07-18 / 080
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.85, APP 23.05.86 - 86171-1210-019
1986 / 040902
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.86, APP 22.05.87 - 87114-3142-019
1987 / 047092
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.87, APP 27.05.88 - 88091-2516-018
1988 / 046451
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.88, APP 26.05.89 - 89157-2005-018
1989 / 079393
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.89, APP 25.05.90 - 90108-3298-018
1990 / 055424
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1990-07-21 / 133
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.90, APP 24.05.91 - 91156-4972-018
1991 / 079076
ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1991-01-22 / 660
AUDERGHEM
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.91, APP 22.05.92 - 92188-5206-021
1992 / 086453
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.92, APP 28.05.93 - 93343-0740-023
1993 / 143212
SIEGE SOCIAL
1993-01-06 / 319
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1993-07-01 / 149
CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1993-07-27 / 052
ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.94 - 95558-2816-031
1995 / 193630
AVENUE JULES GENICOT 18 1160 AUDERGHEM
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.94, APP 26.05.95 - 95609-1965-027
1996 / 001649
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.95, APP 24.05.96 - 96502-0179-028
1996 / 207541
ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.95 - 96502-0207-026
1996 / 207542
SIEGE SOCIAL
1996-03-16 / 282
ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.96 - 97536-0514-024
1997 / 208050
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.97, APP 22.05.98 - 98419-2556-023
1998 / 163380
SOCIETE ANONYME DE REALISATIONS INDUSTRIELLES INTERNATIONALES, EN ABREGE : SARI DEVELOPPEMENT SA
AVENUE JULES GENICOT.18 1160 AUDERGHEM
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1998, APP 28.05.1999 - 99294-4746-023
1999-07-17 / 0122894
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1999-07-21 / 522 IMAGE
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2000-07-05 / 134 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 26.05.2000 00269-0232-023
2000-07-08 / 0107913
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2001-01-05 / 278 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2000, APP 25.05.2001 01275-0016-022
2001-07-05 / 0111648
CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2002-02-14 / 005 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 24.05.2002 02335-0109-023
2002-07-12 / 0125504
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2002-07-17 / 526 IMAGE
DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2003-05-16 / 0054981 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 23.05.2003 03335-0285-024
2003-07-14 / 0136577
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2003-10-06 / 0102737 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 28.05.2004, DPT 28.06.2004 04317-0184-024
2004-07-05 / 0129857
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.05.2005, DPT 04.07.2005 05394-0050-023
2005-07-12 / 0155914
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 04.07.2006 06384-0219-027
2006-07-13 / 0152412
SIEGE SOCIAL - CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2006-08-01 / 0124490 IMAGE
BOIS MANANT 17 4052 BEAUFAYS
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 16.08.2007 07573-0308-034
2007-08-22 / 0223460
CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2008-03-10 / 0037812 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.09.2008, DPT 16.12.2008 08852-0123-033
2008-12-19 / 0337368
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2009-03-18 / 0040151 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 01.09.2009 09746-0032-033
2009-09-11 / 0295102
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2009-09-16 / 0130523 IMAGE
CAPITAL, ACTIONS
2010-10-12 / 0148907 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.09.2010, DPT 04.11.2010 10601-0235-034
2010-11-10 / 0344068
CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2011-01-10 / 0004658 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 24.06.2011 11212-0307-034
2011-06-30 / 0122251
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.09.2012, DPT 08.10.2012 12605-0575-034
2012-10-11 / 0353210
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2012-10-24 / 0175325 IMAGE
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2012-10-25 / 0176045 IMAGE
CAPITAL, ACTIONS
2013-05-28 / 0079907 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 28.08.2013 13510-0320-036
2013-09-05 / 0307333
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2013-10-08 / 0152325 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 30.06.2014 14242-0417-033
2014-07-04 / 0141289
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2014-09-15 / 0169514 IMAGE
CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2014-11-20 / 0209938 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 03.07.2015 15278-0187-034
2015-07-10 / 0160245
SIEGE SOCIAL
2016-02-18 / 0026210 IMAGE
AVENUE DE LA GROTTE 37 4130 TILFF
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 07.07.2016 16298-0007-034
2016-07-14 / 0171207
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2016-10-10 / 0138982 IMAGE
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2018-12-06 / 0175282 IMAGE
SIEGE SOCIAL
2019-07-02 / 0087889 IMAGE
AVENUE DU GUI 40 1180 UCCLE
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2019-09-04 / 0118764 IMAGE
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2020-10-21 / 0123802 IMAGE
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2021-11-23 / 0137371 IMAGE
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2024-01-24 / 0339314 IMAGE