LINDEN SPRL
LIEGE
417.946.076
ME. - BILAN 31.12.1982, APP 16.05.1983 83031-1490-002
1983 / 20160
SIEGE SOCIAL
1984-01-01 / 2057-43
ME. - BILAN 31.12.1983, APP 21.05.1984 84036-2182-002
1984 / 22644
LINDEN SA
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.84, APP 20.05.85 - 85102-2135-011
1985 / 30822
SIEGE SOCIAL - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS
1985-08-27 / 078
DIVERS
1985-10-18 / 014
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.85, APP 20.05.86 - 86171-0643-011
1986 / 040841
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.86, APP 18.05.87 - 87114-3060-011
1987 / 047103
SIEGE SOCIAL
1987-03-17 / 298
RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) - RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...)
1987-07-08 / 139
RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) - RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...)
1987-08-11 / 047
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.87, APP 16.05.88 - 88066-2907-011
1988 / 034638
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.88, APP 15.05.89 - 89079-2059-011
1989 / 041363
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.89, APP 21.05.90 - 90105-0745-012
1990 / 053847
CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1990-06-07 / 290
ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.91, APP 21.05.91 - 91173-4993-011
1991 / 087047
ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1991-01-26 / 352
RUE DES DOMINICAINS 38 4000 LIEGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.92, APP 18.05.92 - 92223-4586-013
1992 / 100752
LIEGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.93, APP 17.05.93 - 93156-2250-013
1993 / 068649
RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...) - RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) - DEMISSIONS, NOMINATIONS
1993-11-04 / 287
DIVERS - DEMISSIONS, NOMINATIONS - RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
1993-11-04 / 288
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1993-11-04 / 290