IMMOBILIERE DE L'ERNELLE SPRL
CHARLEROI (MONCEAU-SUR-SAMBRE)
433.817.058
RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
1988-04-19 / 299
DENOMINATION
1988-09-24 / 135
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.88, APP 08.04.89 - 89025-5383-008
1989 / 016352
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.89, APP 14.04.90 - 90039-3367-009
1990 / 023183
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.90, APP 13.04.91 - 91066-2273-008
1991 / 036583
ROUTE DE MONS 31 6031 CHARLEROI (MONCEAU-SUR-SAMBRE)
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.91, APP 13.04.92 - 92046-4577-008
1992 / 027520
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1992-12-10 / 077
CHARLEROI (MONCEAU-SUR-SAMBRE)
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.92, APP 13.04.93 - 93057-3953-009
1993 / 029582
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.93, APP 09.04.94 - 94076-2821-010
1994 / 038830
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.94, APP 09.04.95 - 95063-4663-012
1995 / 031669
ROUTE DE MONS 31 6031 CHARLEROI (MONCEAU-SUR-SAMBRE)
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.95, APP 17.04.96 - 96082-0352-012
1996 / 038776
RUE DE MONS 31 6031 CHARLEROI (MONCEAU-SUR-SAMBRE)
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.96, APP 17.04.97 - 97086-2574-012
1997 / 040717
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.97, APP 24.04.98 - 98115-0474-012
1998 / 049416
RUE DE MONS.31 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1998, APP 17.04.1999 - 99118-4286-012
1999-06-04 / 0053816
RUE GENERAL LEMAN.68 6044 ROUX
DEMISSIONS, NOMINATIONS - SIEGE SOCIAL
2000-04-06 / 169 BEELD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 21.03.2000 00090-3646-012
2000-04-18 / 0037220
DEMISSIONS, NOMINATIONS - SIEGE SOCIAL
2000-06-30 / 549 BEELD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2000, APP 30.04.2001 01425-2246-012
2001-07-27 / 0150060
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 16.05.2002 02480-0384-012
2002-08-22 / 0168336
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 30.06.2003 03493-0203-012
2003-08-04 / 0175480
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2003-11-10 / 0117757 BEELD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 30.06.2004, DPT 04.08.2004 04582-3732-012
2004-08-11 / 0205500
CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2005-06-15 / 0084020 BEELD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 05.08.2005 05632-3935-012
2005-08-11 / 0218220
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 03.07.2006 06390-1261-012
2006-07-05 / 0134246
RUE GENERAL LEMAN 68 6044 ROUX
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 30.07.2007 07498-0134-013
2007-08-03 / 0194353
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 18.08.2008 08571-0268-013
2008-08-21 / 0226919
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2009-03-19 / 0040986 BEELD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 27.07.2009 09473-0272-013
2009-07-29 / 0185173
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 16.06.2010 10185-0402-013
2010-06-22 / 0102251
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 24.06.2011 11206-0597-013
2011-06-29 / 0117675
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 25.07.2012 12340-0468-013
2012-07-30 / 0196630
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2013-06-28 / 0098697 BEELD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 25.07.2013 13350-0544-013
2013-08-01 / 0204031
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 28.07.2014 14357-0170-010
2014-07-31 / 0205354
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 16.06.2015 15179-0364-009
2015-06-19 / 0103580
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 09.08.2016 16414-0003-009
2016-08-12 / 0238363
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2017-08-29 / 0124084 BEELD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2018-07-09 / 0106002 BEELD
SIEGE SOCIAL
2018-07-09 / 0106003 BEELD
RUE DE LA VALLEE 10 6210 WAYAUX
DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE
2022-08-23 / 0100681 BEELD
HK INVEST-IMMO SRL
DENOMINATION - OBJET - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2022-12-14 / 0147821 BEELD
HK INVESTIMENT SRL
RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
2024-06-17 / 124626 BEELD
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi
RegSol
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.
Ouverture de la faillite de : HK INVESTMENT SRL RUE AUGUSTE VARET 38, 6250 AISEAU PRESLES.
Numéro d'entreprise : 0433.817.058
Référence : 20240165.
Date de la faillite : 10 juin 2024.
Juge commissaire : PIERRE PIRAUX.
Curateur : MARIE GOSSIAUX, AVENUE PAUL PASTUR 53, 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE- marie.gossiaux@avocat.be.
Date provisoire de cessation de paiement : 10/06/2024
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.
Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 7 août 2024.
Pour extrait conforme : Le curateur : GOSSIAUX MARIE.
RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
2024-07-01 / 126941 BEELD
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi
RegSol
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.
Ouverture de la faillite de : HK INVESTMENT SRL RUE AUGUSTE VARET 38, 6250 AISEAU PRESLES.
Numéro d'entreprise : 0433.817.058
Référence : 20240165.
Date de la faillite : 10 juin 2024.
Juge commissaire : PIERRE PIRAUX.
Curateur : MARIE GOSSIAUX, AVENUE PAUL PASTUR 53, 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE- marie.gossiaux@avocat.be.
Date provisoire de cessation de paiement : 10/06/2024
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.
Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 7 août 2024.
Pour extrait conforme : Le curateur : GOSSIAUX MARIE.
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi
RegSol
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.
Faillite de : HK INVESTMENT SRL RUE AUGUSTE VARET 38, 6250 AISEAU PRESLES.
déclarée le 10 juin 2024.
Référence : 20240165.
Date du jugement : 12 juin 2024.
Numéro d'entreprise : 0433.817.058
Le curateur : MARIE GOSSIAUX, AVENUE PAUL PASTUR 53, 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE- marie.gossiaux@avocat.be.
est remplacé à sa demande par :
Le curateur : KARL DE RIDDER, RUE DU PARC,49, 6000 CHARLEROI- kd@avocats-nemesis.be.
Pour extrait conforme : Le curateur : DE RIDDER KARL.
RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
2024-07-01 / 126345 BEELD
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi
RegSol
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.
Ouverture de la faillite de : HK INVESTMENT SRL RUE AUGUSTE VARET 38, 6250 AISEAU PRESLES.
Numéro d'entreprise : 0433.817.058
Référence : 20240165.
Date de la faillite : 10 juin 2024.
Juge commissaire : PIERRE PIRAUX.
Curateur : MARIE GOSSIAUX, AVENUE PAUL PASTUR 53, 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE- marie.gossiaux@avocat.be.
Date provisoire de cessation de paiement : 10/06/2024
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.
Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 7 août 2024.
Pour extrait conforme : Le curateur : GOSSIAUX MARIE.
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi
RegSol
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.
Faillite de : HK INVESTMENT SRL RUE AUGUSTE VARET 38, 6250 AISEAU PRESLES.
déclarée le 10 juin 2024.
Référence : 20240165.
Date du jugement : 12 juin 2024.
Numéro d'entreprise : 0433.817.058
Le curateur : MARIE GOSSIAUX, AVENUE PAUL PASTUR 53, 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE- marie.gossiaux@avocat.be.
est remplacé à sa demande par :
Le curateur : KARL DE RIDDER, RUE DU PARC,49, 6000 CHARLEROI- kd@avocats-nemesis.be.
Pour extrait conforme : Le curateur : DE RIDDER KARL.
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.
Faillite de : HK INVESTMENT SRL RUE AUGUSTE VARET 38, 6250 AISEAU PRESLES.
déclarée le 10 juin 2024.
Référence : 20240165.
Date du jugement : 24 juin 2024.
Numéro d'entreprise : 0433.817.058
est rapportée.
Pour extrait conforme : Le Greffier, Lionel Arzu.
SIEGE SOCIAL
2024-07-19 / 0109624 BEELD