MULTIFIN SA
WATERMAEL-BOITSFORT
439.698.921
RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
1990-01-25 / 309
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.90, APP 18.03.91 - 91283-0968-008
1991 / 141587
CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1991-02-01 / 358
RUE DU LOUTRIER 65 1170 WATERMAEL-BOITSFORT
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.91, APP 16.03.92 - 92062-1378-010
1992 / 034233
WATERMAEL-BOITSFORT
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.92, APP 15.03.93 - 93122-3140-014
1993 / 054601
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.93, APP 21.03.94 - 94064-1231-015
1994 / 034195
CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1994-03-31 / 177
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.94, APP 20.03.95 - 95059-1659-010
1995 / 031003
RUE DU LOUTRIER 65 1170 WATERMAEL-BOITSFORT
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.95, APP 18.03.96 - 96044-1839-015
1996 / 024497
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.96, APP 17.03.97 - 97084-2044-013
1997 / 039872
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.97, APP 16.03.98 - 98068-3923-013
1998 / 032767
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1998-06-10 / 041 BILD
MULTIFIN SA
RUE DU LOUTRIER.65 1170 WATERMAEL-BOITSFORT
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1998, APP 15.03.1999 - 99117-0216-013
1999-06-02 / 0051649
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 27.03.2000 00114-3731-013
2000-05-09 / 0044706
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2000-10-17 / 439 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2000-11-11 / 277 BILD
DIVERS
2000-12-08 / 067 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2000, APP 19.03.2001 01098-4306-013
2001-04-24 / 0040750
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 18.03.2002 02100-0535-013
2002-04-22 / 0042552
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 17.03.2003 03140-4372-012
2003-05-15 / 0055060
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 15.03.2004, DPT 30.07.2004 04552-1633-013
2004-08-04 / 0192990
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2005-08-12 / 0117314 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 21.03.2005, DPT 30.09.2005 05785-4843-012
2005-10-05 / 0271591
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2005-11-23 / 0168000 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 20.03.2006, DPT 30.08.2006 06741-0682-012
2006-09-05 / 0253868
RUE DU LOUTRIER 65 1170 WATERMAEL-BOITSFORT
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.03.2007, DPT 30.08.2007 07643-0210-012
2007-08-31 / 0247778
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2007-10-04 / 0144180 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.03.2008, DPT 29.08.2008 08654-0326-012
2008-09-02 / 0254566
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2009-05-26 / 0073535 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.03.2009, DPT 31.10.2009 09846-0040-012
2009-11-12 / 0335037
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.03.2010, DPT 31.08.2010 10535-0437-012
2010-09-10 / 0306645
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.03.2011, DPT 24.11.2011 11617-0516-013
2011-11-30 / 0359679
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2011-12-23 / 0192626 BILD
CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2012-01-25 / 0022453 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2012-12-03 / 0194717 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.03.2012, DPT 06.08.2013 13398-0509-014
2013-08-09 / 0229378
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.03.2013, DPT 06.08.2013 13398-0516-014
2013-08-09 / 0231570
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.03.2014, DPT 04.07.2014 14267-0556-012
2014-07-08 / 0152562
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.03.2015, DPT 08.07.2015 15288-0075-015
2015-07-14 / 0167437
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2015-08-28 / 0123491 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 27.07.2016 16355-0099-031
2016-07-29 / 0201137
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2017-10-24 / 0149320 BILD
CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2017-12-28 / 0181127 BILD
CAPITAL, ACTIONS - DIVERS
2018-03-13 / 0044721 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2019-04-10 / 0049677 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2019-07-17 / 0096199 BILD
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - DIVERS - CAPITAL, ACTIONS
2020-01-28 / 0306033 BILD
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - DIVERS - SIEGE SOCIAL
2020-10-09 / 0348014 BILD
SQUARE DES LATINS 41, BTE 3 1050 IXELLES
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2021-10-29 / 0129172 BILD
SQUARE DES LATINS 41, BTE 3 1050 IXELLES (BRUXELLES)
SIEGE SOCIAL
2023-05-17 / 0065468 BILD
RUE GACHARD 88 BOITE 14 1050 IXELLES (BRUXELLES)
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2023-09-12 / 0116674 BILD