MORNAY SPRL
WOLUWE-SAINT-LAMBERT
443.252.584
RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
1991-03-14 / 115
DIVERS
1991-05-23 / 391
RUE DE LA VERITE 40 1070 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.91, APP 05.09.92 - 92329-0340-010
1992 / 145710
WOLUWE-SAINT-LAMBERT
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.92, APP 29.09.93 - 93409-0623-014
1993 / 171470
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.93, APP 13.06.94 - 94207-2188-014
1994 / 091987
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1994-01-05 / 670
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1994-05-26 / 149
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.94, APP 12.06.95 - 95456-3773-010
1995 / 151153
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1995-02-09 / 018
RUE DE LA VERITE 40 1070 ANDERLECHT
SIEGE SOCIAL
1996-08-02 / 264
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1996-09-25 / 054
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.95, APP 10.06.96 - 97046-1646-013
1997 / 025902
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.96, APP 09.06.97 - 97516-1113-014
1997 / 199184
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.97, APP 08.06.98 - 98380-4438-012
1998 / 144951
RUE DE LA VERITE.40
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1998, APP 08.06.1999 - 99484-3014-010
1999-10-02 / 0186009
TIENNE DE LA PETITE BILANDE.67 1300 WAVRE
DEMISSIONS, NOMINATIONS - SIEGE SOCIAL
2000-03-18 / 293 BILD
ME. - JAARREKENING 31.12.1999, GGK 06.06.2000 01020-4973-010
2001-01-18 / 0013988
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2000, APP 05.06.2001 01465-2709-010
2001-08-03 / 0162322
RUE ROYALE.35 1000 BRUXELLES
DEMISSIONS, NOMINATIONS - SIEGE SOCIAL
2002-04-24 / 265 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 04.06.2002 02491-4849-009
2002-08-24 / 0171978
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 03.06.2003 03567-0747-010
2003-08-12 / 0196783
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 01.06.2004, DPT 30.07.2004 04574-4318-010
2004-08-09 / 0201152
RUE DU CONGRES 13 1000 BRUXELLES
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 07.06.2005, DPT 21.09.2005 05694-3606-013
2005-09-22 / 0239996
RUE ROYALE.35 1000 BRUXELLES
SIEGE SOCIAL
2005-09-26 / 0133242 BILD
RUE DU CONGRES 13 1000 BRUXELLES
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.06.2006, DPT 21.08.2006 06647-0431-012
2006-08-22 / 0222102
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.06.2007, DPT 29.08.2007 07654-0359-011
2007-09-04 / 0256720
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 22.08.2008 08604-0063-011
2008-08-28 / 0241221
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 31.08.2009 09716-0189-012
2009-09-08 / 0285090
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 25.08.2010 10448-0131-012
2010-08-31 / 0257113
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 23.08.2011 11434-0022-012
2011-08-29 / 0252558
SIEGE SOCIAL
2012-01-17 / 0013882 BILD
AVENUE WINSTON CHURCHILL 149 1180 UCCLE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 29.08.2012 12548-0546-012
2012-09-10 / 0317990
SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2013-08-14 / 0127470 BILD
AVENUE DU PEROU 65, BTE 3 1000 BRUXELLES
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.09.2013, DPT 03.10.2013 13620-0319-013
2013-10-11 / 0362332
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.06.2014, DPT 10.09.2014 14583-0072-011
2014-09-15 / 0339671
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 27.11.2015 15674-0418-011
2015-12-02 / 0391472
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.06.2016, DPT 03.03.2017 17058-0341-011
2017-03-09 / 0034933
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2018-05-30 / 0084201 BILD