HAVERO SA
HERVE
446.510.992
RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
1992-02-22 / 236
SOUMAGNE
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1993-01-23 / 855
SIEGE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1993-12-18 / 182
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.93, APP 30.06.94 - 94240-0146-011
1994 / 102908
CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1994-01-21 / 155
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.94, APP 25.08.95 - 95535-1771-012
1995 / 184753
RUE ROSA LUXEMBOURG 116 4630 SOUMAGNE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.95, APP 20.09.96 - 96542-0935-013
1997 / 001010
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.96, APP 05.09.97 - 98032-2400-013
1998 / 018556
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.97, APP 26.08.98 - 98596-3986-012
1998 / 229305
HAVERO SA
RUE ROSA LUXEMBOURG.116 4630 SOUMAGNE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1998, APP 28.10.1999 99660-1748-012
2000-01-07 / 0002629
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 14.07.2000 00517-3007-012
2000-08-23 / 0180684
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2001-01-18 / 073 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2000, APP 18.08.2001 01631-3934-012
2001-10-13 / 0221576
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 30.09.2002 02736-2303-012
2002-12-03 / 0259350
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 03.09.2003 03835-3225-012
2003-12-22 / 0294023
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 29.10.2004, DPT 04.11.2004 04778-4889-012
2004-11-08 / 0274780
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 01.09.2005, DPT 30.09.2005 05811-2935-012
2005-10-10 / 0280782
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.08.2006, DPT 30.08.2006 06743-3769-012
2006-09-05 / 0255511
RUE ROSA LUXEMBOURG 116 4630 SOUMAGNE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.09.2007, DPT 26.09.2007 07740-0127-010
2007-10-02 / 0291193
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.08.2008, DPT 22.09.2008 08741-0390-011
2008-09-29 / 0294551
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2009-07-09 / 0096353 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.08.2009, DPT 18.08.2009 09580-0308-010
2009-08-19 / 0228830
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.10.2010, DPT 29.10.2010 10593-0287-010
2010-11-03 / 0339460
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.09.2012, DPT 11.10.2013 13630-0273-011
2013-10-18 / 0367070
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.09.2012, DPT 11.10.2013 13630-0274-010
2013-10-18 / 0367071
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.07.2014, DPT 28.11.2014 14680-0399-010
2014-12-04 / 0395433
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2015-12-01 / 0167718 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2017-08-11 / 0117538 BILD
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - DENOMINATION - DIVERS - OBJET
2020-11-20 / 0355971 BILD
LE MONTE SA
SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2021-07-30 / 0091330 BILD
RUE DE HERVE 61 4030 GRIVEGNEE(LIEGE)
SIEGE SOCIAL
2023-01-26 / 0012740 BILD
RUE DU COMMERCE 19 4100 SERAING
RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
2023-10-27 / 140697 BILD
Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège
RegSol
Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.
Ouverture de la faillite de : LE MONTE SA RUE DU COMMERCE 19, 4100 SERAING.
Activité commerciale : restauration à service complet
Numéro d'entreprise : 0446.510.992
Référence : 20230769.
Date de la faillite : 23 octobre 2023.
Juge commissaire : ALAIN NIESSEN.
Curateurs : DIDIER GRIGNARD, RUE DES CHAMPS 58, 4020 LIEGE 2- d.grignard@leges.be;JULIEN STOCKMAN, RUE DES CHAMPS, 58, 4020 LIEGE 2- j.stockman@leges.be.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.
Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 7 décembre 2023.
Pour extrait conforme : Le curateur : GRIGNARD DIDIER.
N° BCE
2024-03-01 / 2024201085 BILD
Date de la prise d'effet de la radiation d'office pour non-respect des obligations UBO : 22/02/2024.