INVESTRECO NV
BRUSSEL
454.104.609
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
1995-01-14 / 326
INVESTRECO SA
BRUXELLES
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1995-04-05 / 247
SIEGE SOCIAL
1995-04-05 / 248
INVESTRECO NV
RUE DE LA SENNE 21 1000 BRUSSEL
ME. - JAARREKENING 31.12.95, GGK 21.05.96 - 96324-5011-023
1996 / 133744
INVESTRECO SA
BRUXELLES
DIVERS
1996-06-13 / 102
INVESTRECO NV
RUE DE LA SENNE 21 1000 BRUSSEL
ALGEMENE VERGADERING - KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)
1996-06-13 / 103
ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
1996-07-18 / 047
ME. - JAARREKENING 31.12.96, GGK 20.05.97 - 97274-2049-025
1997 / 107392
ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
1997-01-31 / 081 BILD
ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
1997-07-04 / 327 BILD
ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
1997-07-04 / 328 BILD
INVESTRECO SA
BRUXELLES
DIVERS
1997-07-19 / 571 BILD
INVESTRECO NV
RUE DE LA SENNE 21 1000 BRUSSEL
BENAMING - ALGEMENE VERGADERING - KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)
1997-07-19 / 597 BILD
INVESTRECO / DUTRY-COLSON (EST. 1812) NV
ME. - JAARREKENING 31.12.97, GGK 19.05.98 - 98337-4428-019
1998 / 130027
ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
1998-07-29 / 698 BILD
INVESTRECO / DUTRY-COLSON (EST. 1812) SA
RUE DE LA SENNE.21 1000 BRUXELLES
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1998, APP 18.05.1999 - 99206-0205-019
1999-06-30 / 0083173
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1999-07-10 / 454 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1999-07-10 / 453 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 16.05.2000 00437-5175-021
2000-07-25 / 0148393
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2000-07-29 / 211 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2000-07-29 / 212 BILD
INVESTRECO / DUTRY-COLSON (EST. 1812) NV
ZENNESTRAAT.21 1000 BRUSSEL
DIVERSEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)
2001-01-16 / 185 BILD
INVESTRECO / DUTRY-COLSON (EST. 1812) SA
RUE DE LA SENNE.21 1000 BRUXELLES
CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2001-01-16 / 184 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2001-06-15 / 153 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2001-06-16 / 111 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2000, APP 15.05.2001 01240-2870-019
2001-06-23 / 0086115
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2002-06-27 / 422 BILD
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2002-06-27 / 421 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 21.05.2002 02425-0802-017
2002-07-31 / 0147642
INVEST GREENERS SA
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2003-03-21 / 0033559 BILD
DENOMINATION
2003-04-30 / 0049421 BILD
INVEST GREENERS NV
ZENNESTRAAT.21 1000 BRUSSEL
DIVERSEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)
2003-04-30 / 0049422 BILD
INVEST GREENERS SA
RUE DE LA SENNE.21 1000 BRUXELLES
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 20.05.2003 03313-0380-018
2003-07-04 / 0108646
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2003-08-22 / 0088260 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 18.05.2004, DPT 29.09.2004 04680-1066-016
2004-10-04 / 0238797
SIEGE SOCIAL
2005-02-10 / 0024958 BILD
RUE DE PRAETERE 14 1050 BRUXELLES
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2005-07-11 / 0098712 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 07.06.2005, DPT 30.09.2005 05792-3132-015
2005-10-05 / 0269772
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2006-06-21 / 0100087 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 23.05.2006, DPT 30.08.2006 06726-1152-015
2006-09-04 / 0246665
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 20.08.2007 07583-0232-017
2007-08-27 / 0228570
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 18.08.2008 08579-0258-017
2008-08-22 / 0230730
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2008-09-05 / 0143973 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 10.07.2009 09402-0051-015
2009-07-16 / 0158917
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 29.07.2010 10377-0035-014
2010-08-06 / 0214584
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 18.07.2011 11311-0563-015
2011-07-25 / 0182070
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2011-10-19 / 0157602 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.10.2012, DPT 26.10.2012 12626-0325-015
2012-11-06 / 0365446
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2013-03-29 / 0050185 BILD
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.02.2015, DPT 24.02.2015 15052-0022-013
2015-03-05 / 0032730
INVEST GREENERS NV
ZENNESTRAAT 21 1000 BRUSSEL
KBO NR.
2017-10-13 / 2017205221 BILD
ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 03/10/2017
INVEST GREENERS SA
RUE DE PRAETERE 14 1050 BRUXELLES
N° BCE
2017-10-13 / 2017205221 BILD
date de la prise d'effet de la radiation d'office : 03/10/2017
RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
2017-11-07 / 142614 BILD
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.
Ouverture de la faillite, sur aveu, de : INVEST GREENERS SA, RUE DE PRAETERE 14, 1050 IXELLES.
Référence : 20171704.
Date de faillite : 30 octobre 2017.
Activité commerciale : investissements divers
Numéro d'entreprise : 0454.104.609
Curateur : HANSSENS-ENSCH FRANCOISE, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.
Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 6 décembre 2017.
Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
2017-12-19 / 147000 BILD
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.
Ouverture de la faillite, sur aveu, de : INVEST GREENERS SA, RUE DE PRAETERE 14, 1050 IXELLES.
Référence : 20171704.
Date de faillite : 30 octobre 2017.
Activité commerciale : investissements divers
Numéro d'entreprise : 0454.104.609
Curateur : HANSSENS-ENSCH FRANCOISE, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.
Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 6 décembre 2017.
Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.
Faillite de : INVEST GREENERS SA
déclarée le 30 octobre 2017
Référence : 20171704
Date du jugement : 27 novembre 2017
Numéro d'entreprise : 0454.104.609
Remplacement du curateur HUART SOPHIE, à sa demande, par DERICK JEAN-MICHEL, AVENUE LOUISE 391, BTE 3, 1050 BRUXELLES 5.
Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
2017-12-19 / 143451 BILD
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.
Ouverture de la faillite, sur aveu, de : INVEST GREENERS SA, RUE DE PRAETERE 14, 1050 IXELLES.
Référence : 20171704.
Date de faillite : 30 octobre 2017.
Activité commerciale : investissements divers
Numéro d'entreprise : 0454.104.609
Curateur : HANSSENS-ENSCH FRANCOISE, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.
Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 6 décembre 2017.
Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.
Faillite de : INVEST GREENERS SA
déclarée le 30 octobre 2017
Référence : 20171704
Date du jugement : 27 novembre 2017
Numéro d'entreprise : 0454.104.609
Remplacement du curateur HUART SOPHIE, à sa demande, par DERICK JEAN-MICHEL, AVENUE LOUISE 391, BTE 3, 1050 BRUXELLES 5.
Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.
Faillite de : INVEST GREENERS SA
déclarée le 30 octobre 2017
Référence : 20171704
Date du jugement : 7 novembre 2017
Numéro d'entreprise : 0454.104.609
Remplacement du curateur HANSSENS-ENSCH FRANCOISE, à sa demande, par HUART SOPHIE, AVENUE MOLIERE 256, 1180 UCCLE.
Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
RUE DE PRAETERE 14 1050 IXELLES
RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
2019-02-21 / 107392 BILD
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.
Ouverture de la faillite, sur aveu, de : INVEST GREENERS SA, RUE DE PRAETERE 14, 1050 IXELLES.
Référence : 20171704.
Date de faillite : 30 octobre 2017.
Activité commerciale : investissements divers
Numéro d'entreprise : 0454.104.609
Curateur : HANSSENS-ENSCH FRANCOISE, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.
Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 6 décembre 2017.
Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.
Faillite de : INVEST GREENERS SA
déclarée le 30 octobre 2017
Référence : 20171704
Date du jugement : 27 novembre 2017
Numéro d'entreprise : 0454.104.609
Remplacement du curateur HUART SOPHIE, à sa demande, par DERICK JEAN-MICHEL, AVENUE LOUISE 391, BTE 3, 1050 BRUXELLES 5.
Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.
Faillite de : INVEST GREENERS SA
déclarée le 30 octobre 2017
Référence : 20171704
Date du jugement : 7 novembre 2017
Numéro d'entreprise : 0454.104.609
Remplacement du curateur HANSSENS-ENSCH FRANCOISE, à sa demande, par HUART SOPHIE, AVENUE MOLIERE 256, 1180 UCCLE.
Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles
Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.
Clôture sommaire de la faillite de : INVEST GREENERS SA
déclarée le 30 octobre 2017
Référence : 20171704
Date du jugement : 12 février 2019
Numéro d'entreprise : 0454.104.609
Liquidateur(s) désigné(s) : SA DUTRY COLSON, RUE DE PRAETERE 14, 1050. IXELLES; JEAN-PIERRE DUTRY, RUE DE LOUVRANGES 82, 1325 CHAUMONT-GISTOUX.
Pour extrait conforme : Le greffier en chef a.i, DEPRIS C.