1) TORUS COUNSELLING SA
RUE DU NEUFMOULIN 7 4550 NANDRIN455.131.324
SIEGE SOCIAL
2024-06-26 / 0095887 BEELD
2) TORUS COUNSELLING SA
RUE DU NEUFMOULIN 7 4550 NANDRIN455.131.324
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2016, APP 27.03.2017, DPT 31.03.2017 17086-0293-014
2017-04-13 / 0050249
3) TORUS COUNSELLING SA
RUE DU NEUFMOULIN 7 4550 NANDRIN455.131.324
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 18.03.2016, DPT 27.03.2016 16082-0186-012
2016-04-05 / 0048727
4) TORUS COUNSELLING SA
RUE DU NEUFMOULIN 7 4550 NANDRIN455.131.324
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 16.03.2015, DPT 15.06.2015 15183-0079-011
2015-06-23 / 0107143
5) TORUS COUNSELLING SA
RUE DU NEUFMOULIN 7 4550 NANDRIN455.131.324
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2014-05-30 / 0108991 BEELD
6) TORUS COUNSELLING SA
RUE DU NEUFMOULIN 7 4550 NANDRIN455.131.324
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 28.02.2014, DPT 01.03.2014 14059-0263-011
2014-03-10 / 0036750
7) TORUS COUNSELLING SA
RUE DU NEUFMOULIN 7 4550 NANDRIN455.131.324
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 11.03.2013, DPT 01.04.2013 13082-0560-012
2013-04-09 / 0049733
8) TORUS COUNSELLING SA
RUE DU NEUFMOULIN 7 4550 NANDRIN455.131.324
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 28.05.2012, DPT 12.06.2012 12170-0014-014
2012-06-18 / 0099836
9) TORUS COUNSELLING SA
RUE DU NEUFMOULIN 7 4550 NANDRIN455.131.324
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 19.05.2011, DPT 31.05.2011 11140-0328-014
2011-06-09 / 0080659
10) TORUS COUNSELLING SA
PARC SCIENTIFIQUE CREALYS, CRI CASSIOPEE, RUE JEAN SONET 21, 5032 ISNES455.131.324
SIEGE SOCIAL
2011-03-09 / 0037199 BEELD
11) TORUS COUNSELLING SA
PARC SCIENTIFIQUE CREALYS, CRI CASSIOPEE, RUE JEAN SONET 21, 5032 ISNES455.131.324
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 18.02.2010, DPT 30.04.2010 10110-0441-015
2010-05-11 / 0059667
12) TORUS COUNSELLING SA
PARC SCIENTIFIQUE CREALYS, CRI CASSIOPEE, RUE JEAN SONET 21, 5032 ISNES455.131.324
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 21.02.2008, DPT 16.04.2008 08106-0023-016
2008-04-17 / 0045388
13) TORUS COUNSELLING SA
RUE PHOCAS LEJEUNE 30, BTE 18 5032 ISNES455.131.324
SIEGE SOCIAL
2008-01-31 / 0017785 BEELD
14) TORUS COUNSELLING SA
RUE PHOCAS LEJEUNE 30, BTE 18 5032 ISNES455.131.324
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 15.02.2007, DPT 31.05.2007 07181-0344-018
2007-06-11 / 0071221
15) TORUS COUNSELLING SA
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT - BTE.119.3 1040 ETTERBEEK455.131.324
SIEGE SOCIAL - CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2006-10-09 / 0154183 BEELD
16) TORUS COUNSELLING SA
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT - BTE.119.3 1040 ETTERBEEK455.131.324
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 15.02.2006, DPT 29.05.2006 06170-4837-015
2006-05-31 / 0060784
17) TORUS COUNSELLING SA
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT - BTE.119.3 1040 ETTERBEEK455.131.324
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2004, APP 10.03.2005, DPT 12.04.2005 05114-4542-014
2005-04-13 / 0044567
18) TORUS COUNSELLING SA
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT - BTE.119.3 1040 ETTERBEEK455.131.324
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2003, APP 19.02.2004 04115-3892-014
2004-04-23 / 0048239
19) TORUS COUNSELLING SA
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT - BTE.119.3 1040 ETTERBEEK455.131.324
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2002, APP 20.02.2003 03502-2358-014
2003-08-01 / 0172930
20) TORUS COUNSELLING SA
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT - BTE.119.3 1040 ETTERBEEK455.131.324
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2001, APP 29.03.2002 03075-0640-016
2003-03-19 / 0034800
21) TORUS COUNSELLING SA
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT - BTE.119.3 1040 ETTERBEEK455.131.324
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2000, APP 15.02.2001 01111-3020-012
2001-05-02 / 0044695
22) TORUS COUNSELLING SA
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 119 BTE 3 1040 ETTERBEEK455.131.324
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.97, APP 19.02.98 - 98073-4909-012
1998 / 034684
23) TORUS COUNSELLING SA
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 119 BTE 3 1040 ETTERBEEK455.131.324
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.96, APP 20.02.97 - 97202-5300-014
1997 / 081141
24) TORUS COUNSELLING SA
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 119 BTE 3 1040 ETTERBEEK455.131.324
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1996-11-27 / 110
25) TORUS COUNSELLING SA
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 119 BTE 3 1040 ETTERBEEK455.131.324
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1996-03-12 / 305