1) QUENTIN CAWET MANAGEMENT, EN ABREGE : QCM SPRL
RUE ROGER DE KEYSER 104B 6464 FORGES821.133.803
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2024-03-01 / 0370864 BILD
2) QUENTIN CAWET MANAGEMENT, EN ABREGE : QCM SPRL
RUE DU CHENEU 76 6460 VILLERS-LA-TOUR821.133.803
SIEGE SOCIAL
2017-02-08 / 0021475 BILD
3) QUENTIN CAWET MANAGEMENT, EN ABREGE : QCM SPRL
RUE DU CHENEU 76 6460 VILLERS-LA-TOUR821.133.803
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 04.08.2016 16403-0595-011
2016-08-09 / 0231680
4) QUENTIN CAWET MANAGEMENT, EN ABREGE : QCM SPRL
RUE DE JAUSSELETTE 33 1360 PERWEZ821.133.803
SIEGE SOCIAL
2015-08-14 / 0118053 BILD
5) QUENTIN CAWET MANAGEMENT, EN ABREGE : QCM SPRL
RUE DE JAUSSELETTE 33 1360 PERWEZ821.133.803
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 03.08.2015 15395-0217-009
2015-08-10 / 0229454
6) QUENTIN CAWET MANAGEMENT, EN ABREGE : QCM SPRL
RUE DE JAUSSELETTE 33 1360 PERWEZ821.133.803
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 28.08.2014 14511-0186-009
2014-09-03 / 0290463
7) QUENTIN CAWET MANAGEMENT, EN ABREGE : QCM SPRL
RUE DE JAUSSELETTE 33 1360 PERWEZ821.133.803
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 30.07.2013 13390-0410-009
2013-08-08 / 0227757
8) QUENTIN CAWET MANAGEMENT, EN ABREGE : QCM SPRL
RUE DE JAUSSELETTE 33 1360 PERWEZ821.133.803
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 24.08.2012 12469-0273-009
2012-09-05 / 0285706
9) QUENTIN CAWET MANAGEMENT, EN ABREGE : QCM SPRL
RUE DE JAUSSELETTE 33 1360 PERWEZ821.133.803
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 30.08.2011 11514-0186-009
2011-09-08 / 0307183
10) QUENTIN CAWET MANAGEMENT, EN ABREGE : QCM SPRL
RUE DE JAUSSELETTE 33 1360 PERWEZ821.133.803
RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
2009-12-08 / 0305211 BILD