1) COMITE SCOLAIRE DES ECOLES LIBRES DE QUEUE-DU-BOIS ET MOULINS SOUS FLERON ASBL
RUE EMILE VANDERVELDE 71-77 4610 QUEUE-DU-BOIS416.407.736
DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2024-01-12 / 0009191 BILD
2) COMITE SCOLAIRE DES ECOLES LIBRES DE QUEUE-DU-BOIS ET MOULINS SOUS FLERON ASBL
RUE EMILE VANDERVELDE 71-77 4610 QUEUE-DU-BOIS416.407.736
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2021-07-15 / 0085145 BILD
3) COMITE SCOLAIRE DES ECOLES LIBRES DE QUEUE-DU-BOIS ET MOULINS SOUS FLERON ASBL
RUE EMILE VANDERVELDE 71-77 4610 QUEUE-DU-BOIS416.407.736
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2020-08-04 / 0089687 BILD
4) COMITE SCOLAIRE DES ECOLES LIBRES DE QUEUE-DU-BOIS ET MOULINS SOUS FLERON ASBL
RUE EMILE VANDERVELDE 71-77 4610 QUEUE-DU-BOIS416.407.736
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2015-09-07 / 0127323 BILD
5) COMITE SCOLAIRE DES ECOLES LIBRES DE QUEUE-DU-BOIS ET MOULINS SOUS FLERON ASBL
RUE EMILE VANDERVELDE 71-77 4610 QUEUE-DU-BOIS416.407.736
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2014-04-17 / 0083987 BILD
6) COMITE SCOLAIRE DES ECOLES LIBRES DE QUEUE-DU-BOIS ET MOULINS SOUS FLERON ASBL
RUE EMILE VANDERVELDE 308 4610 BEYNE-HEUSAY416.407.736
SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2013-04-26 / 0066052 BILD
7) COMITE SCOLAIRE DES ECOLES LIBRES DE QUEUE-DU-BOIS ASBL
RUE EMILE VANDERVELDE 308 4610 BEYNE-HEUSAY416.407.736
DENOMINATION - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2004-10-01 / 0138820 BILD