2) D2H SA
PLACE BAUDOUIN IER 2 5004 BOUGE419.921.215
RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) - RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...)
2014-09-16 / 0170162 IMAGE
3) D2H SA
PLACE BAUDOUIN IER 2 5004 BOUGE419.921.215
RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...) - DIVERS
2014-07-09 / 0132358 IMAGE
4) D2H SA
PLACE BAUDOUIN IER 2 5004 BOUGE419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2014-06-26 / 0123752 IMAGE
7) D2H SA
PLACE BAUDOUIN IER 2 5004 BOUGE419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2013-06-19 / 0092747 IMAGE
8) D2H SA
PLACE BAUDOUIN IER 2 5004 BOUGE419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2012-10-23 / 0174557 IMAGE
9) D2H SA
PLACE BAUDOUIN IER 2 5004 BOUGE419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2012-07-24 / 0130097 IMAGE
11) D2H SA
PLACE BAUDOUIN IER 2 5004 BOUGE419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2011-06-30 / 0097889 IMAGE
13) D2H SA
PLACE BAUDOUIN IER 2 5004 BOUGE419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2010-10-19 / 0153207 IMAGE
17) D2H SA
PLACE BAUDOUIN IER 2 5004 BOUGE419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2008-04-30 / 0065612 IMAGE
18) D2H SA
PLACE BAUDOUIN IER 2 5004 BOUGE419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2007-07-25 / 0111241 IMAGE
19) D2H SA
PLACE BAUDOUIN IER 2 5004 BOUGE419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2007-07-25 / 0111242 IMAGE
22) D2H SA
PLACE BAUDOUIN IER.2 5004 BOUGE419.921.215
OBJET - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE
2006-04-20 / 0070033 IMAGE
24) D2H SA
PLACE BAUDOUIN IER.2 5004 BOUGE419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2004-09-15 / 0131215 IMAGE
27) D2H SA
PLACE BAUDOUIN IER.2 5004 BOUGE419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2002-08-02 / 213 IMAGE
31) D2H SA
PLACE BAUDOUIN IER.2 5004 BOUGE419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS - SIEGE SOCIAL
2000-05-16 / 599 IMAGE
32) D2H SA
CHAUSSEE DE WATERLOO.412 C 1050 BRUXELLES419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1999-12-30 / 185 IMAGE
34) D2H SA
CHAUSSEE DE WATERLOO.412 C 1050 BRUXELLES419.921.215
SIEGE SOCIAL
1999-01-29 / 156 IMAGE
35) D2H SA
RUE ANTOINE LABARRE 18 1050 IXELLES419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1998-07-14 / 038 IMAGE
37) DIDIER-HATIER SA
RUE ANTOINE LABARRE 18 1050 IXELLES419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1997-12-10 / 142 IMAGE
38) DIDIER-HATIER SA
RUE ANTOINE LABARRE 18 1050 IXELLES419.921.215
DENOMINATION
1997-09-23 / 034 IMAGE
39) DIDIER-HATIER SA
RUE ANTOINE LABARRE 18 1050 IXELLES419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1997-06-03 / 291 IMAGE
40) DIDIER-HATIER SA
RUE ANTOINE LABARRE 18 1050 IXELLES419.921.215
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.96, APP 06.05.97 - 97089-2254-031
1997 / 042006
41) DIDIER-HATIER SA
RUE ANTOINE LABARRE 18 1050 IXELLES419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1996-12-18 / 381
42) DIDIER-HATIER SA
RUE ANTOINE LABARRE 18 1050 IXELLES419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1996-12-18 / 382
43) DIDIER-HATIER SA
RUE ANTOINE LABARRE 18 1050 IXELLES419.921.215
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.95, APP 07.05.96 - 96496-0554-033
1996 / 205292
44) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1995-06-27 / 496
45) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.94, APP 02.05.95 - 95249-1435-025
1995 / 069288
46) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1994-10-01 / 078
47) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1994-01-21 / 102
48) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1993-09-24 / 096
49) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1993-09-24 / 097
50) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1993-07-15 / 155
51) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.92, APP 04.05.93 - 93105-1760-027
1993 / 048369
52) DIDIER-HATIER SA
RUE ANTOINE LABARRE 18 1050 IXELLES419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1992-08-04 / 193
53) DIDIER-HATIER SA
RUE ANTOINE LABARRE 18 1050 IXELLES419.921.215
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.91, APP 30.06.92 - 92246-3106-026
1992 / 110150
54) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1991-11-01 / 090
55) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1991-07-27 / 334
56) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.90, APP 28.06.91 - 91188-3423-023
1991 / 094087
57) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.89, APP 02.05.90 - 90145-0057-023
1990 / 073427
58) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1989-07-26 / 071
59) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1989-07-14 / 133
60) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.88, APP 20.06.89 - 89159-3862-022
1989 / 080150
61) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1988-07-08 / 485
62) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1988-07-08 / 486
63) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.87, APP 03.05.88 - 88121-4507-022
1988 / 061012
64) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.86, APP 05.05.87 - 87074-3545-022
1987 / 028103
65) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1986-06-20 / 506
66) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.85, APP 06.05.86 - 86114-1848-019
1986 / 028590
67) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1985-06-20 / 252
68) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.84, APP 07.05.85 - 85066-1237-010
1985 / 23017
69) DIDIER-HATIER SA
IXELLES419.921.215
ME. - BILAN 31.12.1983, APP 02.05.1984 84039-0669-006
1984 / 23026