1) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2024-04-05 / 0056082 BEELD
2) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2023-09-07 / 0114961 BEELD
3) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2022-09-15 / 0109988 BEELD
4) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2021-08-26 / 0102749 BEELD
5) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2021-08-26 / 0102750 BEELD
6) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE
2021-05-04 / 0328061 BEELD
7) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2019-09-17 / 0123827 BEELD
8) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2018-03-05 / 0040347 BEELD
9) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
CAPITAL, ACTIONS
2017-09-14 / 0131298 BEELD
10) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2017-01-04 / 0001834 BEELD
11) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 24.08.2016 16454-0271-021
2016-08-25 / 0259457
12) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2016-01-21 / 0011045 BEELD
13) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2015-12-07 / 0170106 BEELD
14) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 12.07.2015 15292-0323-020
2015-07-14 / 0164721
15) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2015-01-19 / 0008537 BEELD
16) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 30.07.2014 14359-0393-019
2014-08-01 / 0208127
17) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2013-10-21 / 0159237 BEELD
18) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 18.07.2013 13315-0162-019
2013-07-22 / 0183402
19) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2012-12-12 / 0200150 BEELD
20) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 24.07.2012 12330-0156-020
2012-07-27 / 0192157
21) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 14.07.2011 11289-0099-020
2011-07-18 / 0167207
22) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2010-10-05 / 0145436 BEELD
23) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 31.08.2010 10477-0101-020
2010-09-03 / 0271471
24) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2009-11-16 / 0160621 BEELD
25) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 30.07.2009 09495-0146-020
2009-08-03 / 0196340
26) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2009-01-28 / 0014615 BEELD
27) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.06.2008, DPT 17.07.2008 08416-0209-018
2008-07-25 / 0174179
28) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2008-02-04 / 0019364 BEELD
29) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 LOVERVAL428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 16.07.2007 07401-0321-022
2007-07-26 / 0166497
30) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE.12 6280 LOVERVAL428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.06.2006, DPT 19.07.2006 06484-0168-023
2006-08-01 / 0194440
31) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE.12 6280 LOVERVAL428.090.494
CAPITAL, ACTIONS
2006-05-16 / 0082728 BEELD
32) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE.12 6280 LOVERVAL428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.06.2005, DPT 20.07.2005 05514-0205-022
2005-08-01 / 0198048
33) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE.12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2005-06-13 / 0082535 BEELD
34) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE.12 6280 LOVERVAL428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 25.06.2004, DPT 26.07.2004 04496-0154-021
2004-08-04 / 0191247
35) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE.12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2004-06-07 / 0082615 BEELD
36) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE.12 6280 LOVERVAL428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 25.06.2003 03466-0247-014
2003-08-05 / 0178291
37) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE.12 6280 LOVERVAL428.090.494
CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2002-11-20 / 0139438 BEELD
38) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE.12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2002-11-07 / 0135783 BEELD
39) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE.12 6280 LOVERVAL428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 25.06.2002 02418-0092-022
2002-08-03 / 0151828
40) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE.12 6280 LOVERVAL428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2002-02-20 / 027 BEELD
41) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE.12 6280 LOVERVAL428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2000, APP 25.06.2001 01365-0072-017
2001-07-20 / 0136012
42) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE.12 6280 LOVERVAL428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 26.06.2000 00319-0041-019
2000-07-18 / 0133103
43) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE.12 6280 LOVERVAL428.090.494
CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2000-07-14 / 440 BEELD
44) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE.12 6280 LOVERVAL428.090.494
CAPITAL, ACTIONS
1999-12-25 / 326 BEELD
45) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE.12 6280 LOVERVAL428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1998, APP 25.06.1999 - 99343-2887-019
1999-07-29 / 0135794
46) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 GERPINNES (LOVERVAL)428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1998-09-24 / 108 BEELD
47) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 GERPINNES (LOVERVAL)428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1998-03-05 / 369 BEELD
48) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 GERPINNES (LOVERVAL)428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.97, APP 25.06.98 - 98359-3192-013
1998 / 139722
49) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 GERPINNES (LOVERVAL)428.090.494
SIEGE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1997-06-12 / 546 BEELD
50) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
RUE DE LA BLANCHE BORNE 12 6280 GERPINNES (LOVERVAL)428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.96, APP 25.06.97 - 97373-4925-018
1997 / 145408
51) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
BOULEVARD TIROU 11 6000 CHARLEROI428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1996-07-18 / 763
52) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
BOULEVARD TIROU 11 6000 CHARLEROI428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.95, APP 25.06.96 - 96228-4495-011
1996 / 101802
53) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
CHARLEROI428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.94, APP 26.06.95 - 95305-0306-013
1995 / 100603
54) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
CHARLEROI428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.93, APP 27.06.94 - 94319-4564-014
1994 / 135353
55) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
CHARLEROI428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.92, APP 25.06.93 - 93263-2507-012
1993 / 110789
56) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
BOULEVARD TIROU 11 6000 CHARLEROI428.090.494
CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1992-09-29 / 426
57) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
BOULEVARD TIROU 11 6000 CHARLEROI428.090.494
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1992-08-21 / 138
58) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
BOULEVARD TIROU 11 6000 CHARLEROI428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.91, APP 26.06.92 - 92204-3980-016
1992 / 093021
59) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
CHARLEROI428.090.494
ASSEMBLEE GENERALE
1991-10-01 / 040
60) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
CHARLEROI428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.90, APP 25.06.91 - 91155-3863-007
1991 / 078551
61) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
CHARLEROI428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.89, APP 25.06.90 - 90187-3066-011
1990 / 093881
62) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
CHARLEROI428.090.494
DIVERS
1989-05-10 / 322
63) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
CHARLEROI428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.88, APP 26.06.89 - 89153-4039-011
1989 / 077377
64) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
CHARLEROI428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.88, APP 26.06.89 - 89185-1416-002
1989 / 092967
65) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
CHARLEROI428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.87, APP 27.06.88 - 88144-4443-008
1988 / 072576
66) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
CHARLEROI428.090.494
CAPITAL, ACTIONS
1987-07-28 / 025
67) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
CHARLEROI428.090.494
MODIFICATION FORME JURIDIQUE - CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1987-04-18 / 460
68) HARAS DE LA BIERLAIRE SA
CHARLEROI428.090.494
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.86, APP 25.06.87 - 87181-3963-008
1987 / 079536
69) HARAS DE LA BIERLAIRE SPRL
CHARLEROI428.090.494
RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
1985-12-20 / 193