1) CLM IMMO SA
GRAND'PLACE 8 7950 CHIEVRES431.242.796
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2021-11-04 / 0130421 BILD
3) CLM IMMO SA
GRAND'PLACE 8 7950 CHIEVRES431.242.796
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2016-08-11 / 0113714 BILD
5) CLM IMMO SA
RUE DES ARCHERS 4 7000 MONS431.242.796
SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2015-07-24 / 0106921 BILD
10) CLM IMMO SA
RUE DES ARCHERS 4 7000 MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 29.09.2010 10554-0572-015
2010-10-01 / 0317787
11) CLM IMMO SA
RUE DES ARCHERS 4 7000 MONS431.242.796
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2009-10-26 / 0150823 BILD
12) CLM IMMO SA
RUE DES ARCHERS 4 7000 MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 31.08.2009 09673-0040-016
2009-09-01 / 0262961
13) CLM IMMO SA
RUE DES ARCHERS 4 7000 MONS431.242.796
OBJET - DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2009-01-15 / 0008222 BILD
15) CLM IMMO SA
RUE DES ARCHERS 4 7000 MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 01.08.2008 08510-0386-016
2008-08-05 / 0201490
16) CLM IMMO SA
RUE DES ARCHERS 4 7000 MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 23.11.2007 07806-0114-013
2007-11-27 / 0316391
17) CLM IMMO SA
RUE DES ARCHERS.4 7000 MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.06.2006, DPT 31.08.2006 06753-4013-013
2006-09-06 / 0261122
18) CLM IMMO SA
RUE DES ARCHERS.4 7000 MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.09.2005, DPT 28.10.2005 05843-3765-014
2005-11-04 / 0293159
19) CLM IMMO SA
RUE DES ARCHERS.4 7000 MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 31.10.2004, DPT 19.11.2004 04798-3084-015
2004-11-25 / 0282784
20) CLM IMMO SA
RUE DES ARCHERS.4 7000 MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 02.06.2003 03810-4344-015
2003-12-05 / 0285429
21) CLM IMMO SA
RUE DES ARCHERS.4 7000 MONS431.242.796
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2003-02-05 / 0016598 BILD
22) CLM IMMO SA
RUE DES ARCHERS.4 7000 MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 03.06.2002 02392-0624-014
2002-07-23 / 0138240
23) CLM IMMO SA
RUE DES ARCHERS.4 7000 MONS431.242.796
DEMISSIONS, NOMINATIONS - SIEGE SOCIAL
2002-07-16 / 478 BILD
24) CLM IMMO SA
RUE DES ARCHERS.4 7000 MONS431.242.796
DEMISSIONS, NOMINATIONS - DENOMINATION - OBJET - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - SIEGE SOCIAL
2002-05-29 / 347 BILD
25) ASSURANCES ET PRETS LANNOYE JM - DELIERE O SA
QUAI DES OTAGES.5 7000 MONS431.242.796
ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2001-07-21 / 234 BILD
26) ASSURANCES ET PRETS LANNOYE JM - DELIERE O SA
QUAI DES OTAGES.5 7000 MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2000, APP 04.06.2001 01347-3144-014
2001-07-12 / 0123926
27) ASSURANCES ET PRETS LANNOYE JM - DELIERE O SA
QUAI DES OTAGES.5 7000 MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 05.06.2000 00640-1408-015
2000-10-24 / 0222353
28) ASSURANCES ET PRETS LANNOYE JM - DELIERE O SA
QUAI DES OTAGES.5 7000 MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1998, APP 07.06.1999 - 99482-0201-015
1999-10-02 / 0185612
29) ASSURANCES ET PRETS LANNOYE JM - DELIERE O SA
QUAI DES OTAGES 5 7000 MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.97, APP 02.06.98 - 98475-4907-014
1998 / 182949
30) ASSURANCES ET PRETS LANNOYE JM - DELIERE O SA
QUAI DES OTAGES 5 7000 MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.96, APP 02.06.97 - 97420-3685-012
1997 / 162291
31) ASSURANCES ET PRETS LANNOYE JM - DELIERE O SA
QUAI DES OTAGES 5 7000 MONS431.242.796
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1996-07-17 / 292
32) ASSURANCES ET PRETS LANNOYE JM - DELIERE O SA
QUAI DES OTAGES 5 7000 MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.95, APP 03.06.96 - 96244-2673-013
1996 / 099903
33) ASSURANCES ET PRETS LANNOYE JM - DELIERE O SA
MONS431.242.796
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1995-07-21 / 170
34) ASSURANCES ET PRETS LANNOYE JM - DELIERE O SA
MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.94, APP 03.06.95 - 95333-0365-014
1995 / 096142
35) ASSURANCES ET PRETS LANNOYE JM - DELIERE O SA
MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.93, APP 06.06.94 - 94258-3474-013
1994 / 106880
36) ASSURANCES ET PRETS LANNOYE JM - DELIERE O SA
MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.92, APP 07.06.93 - 93406-3130-013
1993 / 169442
37) ASSURANCES ET PRETS LANNOYE JM - DELIERE O SA
MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.89, APP 05.06.90 - 90298-4899-011
1991 / 000879
38) ASSURANCES ET PRETS LANNOYE JM - DELIERE O SA
MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.90, APP 03.06.91 - 91311-1269-011
1991 / 155759
39) ASSURANCES ET PRETS LANNOYE JM - DELIERE O SA
MONS431.242.796
ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1990-12-04 / 012
40) ASSURANCES ET PRETS LANNOYE JM - DELIERE O SA
MONS431.242.796
MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1990-07-26 / 479
41) ASSURANCES ET PRETS LANNOYE JM - DELIERE O SA
MONS431.242.796
CAPITAL, ACTIONS
1990-07-26 / 480
42) ASSURANCES ET PRETS LANNOYE JM - DELIERE O SCOO
MONS431.242.796
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.88, APP 05.06.89 - 89247-0986-009
1989 / 124262
43) ASSURANCES ET PRETS LANNOYE JM - DELIERE O SCOO
MONS431.242.796
RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
1987-06-18 / 257