1) LUMAR SA
RUE DU MONT LASSY 62B 1380 LASNE435.227.023
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2021-06-15 / 0070812 BEELD
2) LUMAR SA
RUE DU MONT LASSY 62B 1380 LASNE435.227.023
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2020-10-19 / 0122662 BEELD
3) LUMAR SA
RUE DU MONT LASSY 62B 1380 LASNE435.227.023
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2019-07-24 / 0100818 BEELD
5) LUMAR SA
RUE DU MONT LASSY 62B 1380 LASNE435.227.023
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2015-08-26 / 0122586 BEELD
8) LUMAR SA
RUE DU MONT LASSY 62B 1380 LASNE435.227.023
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2013-09-20 / 0143930 BEELD
13) LUMAR SA
RUE DU MONT LASSY 62B 1380 LASNE435.227.023
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2009-12-29 / 0183657 BEELD
15) LUMAR SA
RUE DU MONT LASSY 62B 1380 LASNE435.227.023
CAPITAL, ACTIONS
2009-06-10 / 0080976 BEELD
16) LUMAR SA
RUE DU MONT LASSY 62B 1380 LASNE435.227.023
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2009-05-13 / 0067610 BEELD
18) LUMAR SA
RUE DU MONT LASSY 62B 1380 LASNE435.227.023
CAPITAL, ACTIONS
2007-07-24 / 0109507 BEELD
20) LUMAR SA
RUE DU MONT LASSY 62B 1380 LASNE435.227.023
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2007-04-16 / 0056126 BEELD
21) LUMAR SA
RUE DU MONT LASSY 62B 1380 LASNE435.227.023
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2007-02-01 / 0020092 BEELD
23) LUMAR SA
RUE DU MONT LASSY 62B 1380 LASNE435.227.023
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2006-05-22 / 0085707 BEELD
24) LUMAR SA
AVENUE REINE ASTRID.92 1310 LA HULPE435.227.023
SIEGE SOCIAL
2006-02-08 / 0029294 BEELD
26) LUMAR SA
AVENUE REINE ASTRID.92 1310 LA HULPE435.227.023
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2004-06-11 / 0085982 BEELD
28) LUMAR SA
AVENUE REINE ASTRID.92 1310 LA HULPE435.227.023
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2003-08-22 / 0088442 BEELD
29) LUMAR SA
AVENUE REINE ASTRID.92 1310 LA HULPE435.227.023
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2003-07-01 / 0073562 BEELD
30) LUMAR SA
AVENUE REINE ASTRID.92 1310 LA HULPE435.227.023
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2003-06-10 / 0063882 BEELD
34) LUMAR SA
AVENUE REINE ASTRID.92 1310 LA HULPE435.227.023
DEMISSIONS, NOMINATIONS - CAPITAL, ACTIONS
2002-01-01 / 1464 BEELD
35) LUMAR SA
AVENUE REINE ASTRID.92 1310 LA HULPE435.227.023
DEMISSIONS, NOMINATIONS - CAPITAL, ACTIONS
2001-07-31 / 606 BEELD
39) LUMAR SA
CHAUSSEE DE LOUVAIN.88 1380 OHAIN435.227.023
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1999-05-18 / 532 BEELD
40) LUMAR SA
CHAUSSEE DE LOUVAIN 88 1380 LASNE (OHAIN)435.227.023
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1998-07-11 / 198 BEELD
42) LUMAR SA
CHAUSSEE DE LOUVAIN 88 1380 LASNE (OHAIN)435.227.023
ANNEE COMPTABLE
1997-10-21 / 191 BEELD
45) LUMAR SA
CHAUSSEE DE LOUVAIN 88 1380 LASNE (OHAIN)435.227.023
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1996-02-17 / 104
50) LUMAR SA
LASNE (OHAIN)435.227.023
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.94, APP 26.06.95 - 95314-2211-013
1995 / 101606
52) LUMAR SA
LASNE (OHAIN)435.227.023
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.93, APP 16.05.94 - 94093-4254-012
1994 / 046054
55) LUMAR SA
LASNE (OHAIN)435.227.023
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.92, APP 19.05.93 - 93083-2286-013
1993 / 040556
56) LUMAR SA
IXELLES435.227.023
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.91, APP 15.05.92 - 92214-0327-011
1992 / 096776
57) LUMAR SA
IXELLES435.227.023
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.90, APP 22.05.91 - 91070-3431-008
1991 / 038681
58) LUMAR SA
IXELLES435.227.023
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.89, APP 15.05.90 - 90051-2077-009
1990 / 028675