1) DEGIVE ET FILS S.Agr.
FERME D'OTHET LES BOIS 303 4400 CHOKIER435.847.130
MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE
2024-01-09 / 0314664 BEELD
2) DEGIVE ET FILS S.Agr.
FERME D'OTHET LES BOIS 303 4400 CHOKIER435.847.130
CAPITAL, ACTIONS
2019-05-07 / 0061395 BEELD
3) DEGIVE ET FILS S.Agr.
FERME D'OTHET LES BOIS 303 4400 CHOKIER435.847.130
CAPITAL, ACTIONS
2014-02-03 / 0032176 BEELD
4) DEGIVE ET FILS S.Agr.
FERME D'OTHET LES BOIS 303 4400 CHOKIER435.847.130
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2010-01-08 / 0004298 BEELD
5) DEGIVE FERNAND ET FILS S.Agr.
FERME D'OTHET LES BOIS 303 4400 CHOKIER435.847.130
DENOMINATION - ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2007-01-05 / 0003419 BEELD
6) DEGIVE FERNAND ET FILS S.Agr.
FERME D'OTHET LES BOIS.303 4400 CHOKIER435.847.130
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2003-05-22 / 0057456 BEELD
7) DEGIVE FERNAND ET FILS S.Agr.
FERME D'OTHET LES BOIS.303 4400 CHOKIER435.847.130
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2002-09-23 / 0118507 BEELD
8) DEGIVE FERNAND ET FILS S.Agr.
FERME D'OTHET LES BOIS.303 4400 CHOKIER435.847.130
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2002-09-23 / 0118508 BEELD
9) DEGIVE FERNAND ET FILS S.Agr.
FERME D'OTHET LES BOIS.303 4400 CHOKIER435.847.130
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2002-09-23 / 0118509 BEELD
10) DEGIVE FERNAND ET FILS S.Agr.
FERME D'OTHET LES BOIS.303 4400 CHOKIER435.847.130
ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2002-09-23 / 0118510 BEELD
11) DEGIVE FERNAND ET FILS S.Agr.
FERME D'OTHET LES BOIS.303 4400 CHOKIER435.847.130
OBJET - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2002-09-23 / 0118511 BEELD
12) DEGIVE FERNAND ET FILS S.Agr.
FLEMALLE (CHOKIER)435.847.130
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1989-03-14 / 191
13) DEGIVE FERNAND ET FILS S.Agr.
FLEMALLE (CHOKIER)435.847.130
RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
1988-12-28 / 012