1) LAATS-DUBOIS SPRL
RUE DE L'YSER 10 7180 SENEFFE439.205.112
MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2023-12-22 / 0472169 BILD
2) J.L. SECURITY SPRL
RUE DE L'YSER 10 7180 SENEFFE439.205.112
DENOMINATION - OBJET - DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2019-02-28 / 0029770 BILD
3) J.L. SECURITY SPRL
RUE DE L'YSER 10 7180 SENEFFE439.205.112
SIEGE SOCIAL
2019-01-16 / 2019200127 BILD
4) J.L. SECURITY SPRL
RUE DE L'YSER 10 7180 SENEFFE439.205.112
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 29.08.2017, DPT 31.08.2017 17521-0552-010
2017-09-04 / 0077062
5) J.L. SECURITY SPRL
RUE DE L'YSER 10 7180 SENEFFE439.205.112
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 15.12.2015, DPT 30.01.2016 16037-0485-011
2016-02-10 / 0024362
6) J.L. SECURITY SPRL
RUE DE L'YSER 10 7180 SENEFFE439.205.112
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 15.02.2015, DPT 22.04.2015 15101-0415-008
2015-04-29 / 0060258
7) J.L. SECURITY SPRL
RUE DE L'YSER 10 7180 SENEFFE439.205.112
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 13.02.2014, DPT 15.02.2014 14043-0209-009
2014-02-24 / 0028116
8) J.L. SECURITY SPRL
RUE DE L'YSER 10 7180 SENEFFE439.205.112
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 10.02.2013, DPT 27.02.2013 13049-0071-009
2013-03-04 / 0031543
9) J.L. SECURITY SPRL
RUE DE L'YSER 10 7180 SENEFFE439.205.112
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 10.02.2012, DPT 28.02.2012 12049-0098-009
2012-03-02 / 0032442
10) J.L. SECURITY SPRL
RUE THIBERMONT 26 1461 HAUT-ITTRE439.205.112
SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2012-02-06 / 0032234 BILD
11) J.L. SECURITY SPRL
RUE THIBERMONT 26 1461 HAUT-ITTRE439.205.112
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 11.02.2011, DPT 17.02.2011 11037-0182-009
2011-02-22 / 0023801
12) J.L. SECURITY SPRL
RUE THIBERMONT 26 1461 HAUT-ITTRE439.205.112
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 09.02.2010, DPT 22.02.2010 10051-0246-007
2010-03-02 / 0026588
13) J.L. SECURITY SPRL
RUE THIBERMONT 26 1461 HAUT-ITTRE439.205.112
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 09.01.2009, DPT 30.01.2009 09030-0093-007
2009-02-05 / 0016354
14) J.L. SECURITY SPRL
RUE THIBERMONT 26 1461 HAUT-ITTRE439.205.112
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 22.12.2007, DPT 29.02.2008 08057-0339-007
2008-03-04 / 0025095
15) J.L. SECURITY SPRL
RUE D'ITTRE 28 1480 TUBIZE439.205.112
SIEGE SOCIAL
2007-02-28 / 0033644 BILD
16) J.L. SECURITY SPRL
RUE D'ITTRE 28 1480 TUBIZE439.205.112
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 02.02.2007, DPT 16.02.2007 07051-3675-011
2007-02-20 / 0023032
17) J.L. SECURITY SPRL
RUE D'ITTRE 28 1480 TUBIZE439.205.112
DIVERS - RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2007-02-13 / 0025472 BILD
18) J.L. SECURITY SPRL
RUE D'ITTRE 28 1480 TUBIZE439.205.112
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 14.12.2004, DPT 08.12.2006 06902-3691-012
2006-12-13 / 0312283
19) J.L. SECURITY SPRL
RUE D'ITTRE 28 1480 TUBIZE439.205.112
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2003, APP 15.12.2003, DPT 08.12.2006 06902-3679-012
2006-12-13 / 0312284
20) J.L. SECURITY SPRL
RUE D'ITTRE 28 1480 TUBIZE439.205.112
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2002, APP 15.12.2002, DPT 08.12.2006 06902-3667-012
2006-12-13 / 0312285
21) J.L. SECURITY SPRL
RUE D'ITTRE 28 1480 TUBIZE439.205.112
RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2006-11-16 / 0172716 BILD
22) J.L. SECURITY SPRL
RUE D'ITTRE 28 1480 TUBIZE439.205.112
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 20.02.2006, DPT 31.08.2006 06752-0462-011
2006-09-06 / 0258785
24) J.L. SECURITY SPRL
UCCLE439.205.112
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.91, APP 30.11.91 - 91331-3052-011
1991 / 165976
25) BRUNEAU PIERRE-PASCAL ET ASSOCIES SETR
PARIS439.205.112
RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1990-01-11 / 617
26) BRUNEAU PIERRE-PASCAL ET ASSOCIES SETR
PARIS439.205.112
RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) - ADRESSE AUTRE QUE SIEGE SOCIAL
1990-01-11 / 618
27) BRUNEAU PIERRE-PASCAL ET ASSOCIES SETR
PARIS439.205.112
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1990-01-11 / 619