1) S.D. GESTION SPRL
RUE COLLIN LELOUP 18 4900 SPA446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 30.09.2016, DPT 05.10.2016 16652-0365-010
2016-10-13 / 0379059
2) S.D. GESTION SPRL
RUE COLLIN LELOUP 18 4900 SPA446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 25.09.2015, DPT 11.12.2015 15687-0295-011
2015-12-18 / 0398849
3) S.D. GESTION SPRL
RUE BOUILLENNE 27 4620 FLERON446.144.273
SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2015-08-28 / 0123603 BEELD
4) S.D. GESTION SPRL
RUE BOUILLENNE 27 4620 FLERON446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 26.09.2014, DPT 20.01.2015 15020-0297-010
2015-01-23 / 0014470
5) S.D. GESTION SPRL
RUE BOUILLENNE 27 4620 FLERON446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 27.09.2013, DPT 02.12.2013 13675-0002-012
2013-12-06 / 0392373
6) S.D. GESTION SPRL
RUE BOUILLENNE 27 4620 FLERON446.144.273
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2013-04-30 / 0067126 BEELD
7) S.D. GESTION SPRL
RUE BOUILLENNE 27 4620 FLERON446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 30.09.2012, DPT 13.12.2012 12666-0032-012
2012-12-20 / 0388270
8) S.D. GESTION SPRL
RUE BOUILLENNE 27 4620 FLERON446.144.273
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2012-01-13 / 0011077 BEELD
9) S.D. GESTION SPRL
RUE BOUILLENNE 27 4620 FLERON446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 30.09.2011, DPT 01.12.2011 11625-0591-012
2011-12-06 / 0364015
10) S.D. GESTION SPRL
RUE BOUILLENNE 27 4620 FLERON446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 24.09.2010, DPT 29.11.2010 10617-0222-012
2010-12-03 / 0353419
11) S.D. GESTION SPRL
RUE BOUILLENNE 27 4620 FLERON446.144.273
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2010-03-15 / 0037786 BEELD
12) S.D. GESTION SPRL
RUE BOUILLENNE 27 4620 FLERON446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 25.09.2009, DPT 27.01.2010 10028-0301-011
2010-02-09 / 0014662
13) S.D. GESTION SPRL
RUE DOCTEUR HENRI SCHALTIN 43-45 4900 SPA446.144.273
SIEGE SOCIAL
2009-04-06 / 0049510 BEELD
14) S.D. GESTION SPRL
RUE DOCTEUR HENRI SCHALTIN 43-45 4900 SPA446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 26.09.2008, DPT 17.11.2008 08815-0262-011
2008-11-21 / 0323338
15) S.D. GESTION SPRL
RUE DOCTEUR HENRI SCHALTIN 43-45 4900 SPA446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 28.09.2007, DPT 12.12.2007 07829-0334-012
2007-12-17 / 0325754
16) S.D. GESTION SPRL
RUE DOCTEUR HENRI SCHALTIN.43-45 4900 SPA446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 30.09.2006, DPT 08.11.2006 06870-1128-013
2006-11-16 / 0301833
17) S.D. GESTION SPRL
RUE DOCTEUR HENRI SCHALTIN.43-45 4900 SPA446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 30.09.2005, DPT 11.10.2005 05823-0312-014
2005-10-20 / 0286233
18) S.D. GESTION SPRL
RUE DOCTEUR HENRI SCHALTIN.43-45 4900 SPA446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 24.09.2004, DPT 28.09.2004 04676-0259-014
2004-10-04 / 0240194
19) S.D. GESTION SPRL
RUE DOCTEUR HENRI SCHALTIN.43-45 4900 SPA446.144.273
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2004-08-09 / 0117831 BEELD
20) S.D. GESTION SPRL
RUE DOCTEUR HENRI SCHALTIN.43-45 4900 SPA446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2003, APP 26.09.2003 03775-1479-014
2003-10-29 / 0273179
21) S.D. GESTION SPRL
RUE DOCTEUR HENRI SCHALTIN.43-45 4900 SPA446.144.273
DEMISSIONS, NOMINATIONS - OBJET - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - DIVERS
2002-12-02 / 0144290 BEELD
22) S.D. GESTION SPRL
RUE DOCTEUR HENRI SCHALTIN.43-45 4900 SPA446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2002, APP 27.09.2002 02715-3080-013
2002-11-20 / 0252265
23) S.D. GESTION SPRL
RUE DOCTEUR HENRI SCHALTIN.43-45 4900 SPA446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2001, APP 28.09.2001 02715-3093-013
2002-11-20 / 0252266
24) S.D. GESTION SPRL
RUE DOCTEUR HENRI SCHALTIN.43-45 4900 SPA446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2000, APP 29.09.2000 02497-2164-014
2002-09-03 / 0174918
25) S.D. GESTION SPRL
RUE DOCTEUR HENRI SCHALTIN.43-45 4900 SPA446.144.273
DEMISSIONS, NOMINATIONS - SIEGE SOCIAL
2000-08-19 / 156 BEELD
26) S.D. GESTION SPRL
RUE DOCTEUR HENRI SCHALTIN.43-45 4900 SPA446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.1999, APP 24.09.1999 00088-1546-012
2000-04-13 / 0036373
28) S.D. GESTION SPRL
CHEMIN SOUS BOIS.22 4900 SPA446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1997, APP 29.06.1998 - 99041-1995-015
1999-03-06 / 0024844
29) S.D. GESTION SPRL
RUE E FALMAGNE 50 5170 LA BRUYERE (BOVESSE)446.144.273
SIEGE SOCIAL - DENOMINATION
1998-12-18 / 020 BEELD
30) FRENES (LES) SPRL
RUE E FALMAGNE 50 5170 PROFONDEVILLE (LUSTIN)446.144.273
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1997-03-27 / 118 BEELD
31) FRENES (LES) SPRL
RUE E FALMAGNE 50 5170 PROFONDEVILLE (LUSTIN)446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.94, APP 30.06.95 - 97020-0834-014
1997 / 015072
32) FRENES (LES) SPRL
RUE E FALMAGNE 50 5170 PROFONDEVILLE (LUSTIN)446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.95, APP 30.06.96 - 97020-0848-014
1997 / 015073
33) FRENES (LES) SPRL
RUE E FALMAGNE 50 5170 PROFONDEVILLE (LUSTIN)446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.96, APP 26.08.97 - 97502-1722-015
1997 / 193986
34) FRENES (LES) SPRL
PROFONDEVILLE (LUSTIN)446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.92, APP 30.09.93 - 94359-0267-010
1994 / 151405
35) FRENES (LES) SPRL
PROFONDEVILLE (LUSTIN)446.144.273
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.93, APP 30.06.94 - 94359-0277-012
1994 / 151406
36) EAU VIVE (L') SPRL
RUE E FALMAGNE 50 5170 PROFONDEVILLE (LUSTIN)446.144.273
DENOMINATION
1992-09-08 / 380