1) SAMNAT SC SA
RUE COMTE CORNET 19 7020 MONS458.260.464
CAPITAL, ACTIONS - RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...)
2021-10-26 / 0127618 BILD
2) SAMNAT SC SA
RUE COMTE CORNET 19 7020 MONS458.260.464
RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...)
2021-03-10 / 0031461 BILD
3) SAMNAT SC SA
RUE COMTE CORNET 19 7020 MONS458.260.464
DEMISSIONS, NOMINATIONS - DIVERS
2020-11-25 / 0139622 BILD
4) SAMNAT SC SA
AVENUE DU GOUVERNEUR EMILE CORNEZ 9, BTE 33 7000 MONS458.260.464
SIEGE SOCIAL
2019-03-07 / 0033480 BILD
5) SAMNAT SC SA
AVENUE DU GOUVERNEUR EMILE CORNEZ 9, BTE 33 7000 MONS458.260.464
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2018-11-29 / 0169977 BILD
7) SAMNAT SC SA
AVENUE DU GOUVERNEUR EMILE CORNEZ 9, BTE 33 7000 MONS458.260.464
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2015-09-16 / 0131075 BILD
9) SAMNAT SC SA
AVENUE DU GOUVERNEUR EMILE CORNEZ 9, BTE 33 7000 MONS458.260.464
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2015-01-16 / 0007812 BILD
12) SAMNAT SC SA
AVENUE DU GOUVERNEUR EMILE CORNEZ 9, BTE 33 7000 MONS458.260.464
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2012-12-24 / 0206221 BILD
13) SAMNAT SC SA
AVENUE DU GOUVERNEUR EMILE CORNEZ 9, BTE 33 7000 MONS458.260.464
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2012-07-05 / 0118684 BILD
15) SAMNAT SC SA
AVENUE DU GOUVERNEUR EMILE CORNEZ 9, BTE 33 7000 MONS458.260.464
CAPITAL, ACTIONS
2012-01-11 / 0008443 BILD
16) SAMNAT SC SA
AVENUE DU GOUVERNEUR EMILE CORNEZ 9, BTE 33 7000 MONS458.260.464
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2011-11-16 / 0172086 BILD
17) SAMNAT SC SA
AVENUE DU GOUVERNEUR EMILE CORNEZ 9, BTE 33 7000 MONS458.260.464
RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
2011-11-10 / 0169481 BILD
18) SAMNAT SC SA
AVENUE DU GOUVERNEUR EMILE CORNEZ 9, BTE 33 7000 MONS458.260.464
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2011-08-24 / 0129815 BILD
21) SAMNAT SC SA
AVENUE DU GOUVERNEUR EMILE CORNEZ 9, BTE 33 7000 MONS458.260.464
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2010-02-17 / 0025467 BILD
23) SAMNAT SC SA
BD. ALBERT ELISABETH 30 7000 MONS458.260.464
SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2008-12-05 / 0189184 BILD
24) SAMNAT SC SA
AVENUE DU GOUVERNEUR EMILE CORNEZ 9, BTE 33 7000 MONS458.260.464
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2008-12-05 / 0189185 BILD
25) SAMNAT SC SA
BD. ALBERT ELISABETH 30 7000 MONS458.260.464
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 17.06.2008 08246-0110-012
2008-06-24 / 0099191
26) SAMNAT SC SA
BD. ALBERT ELISABETH 30 7000 MONS458.260.464
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 13.06.2007 07226-0333-011
2007-06-19 / 0087827
27) SAMNAT SC SA
BD. ALBERT ELISABETH 30 7000 MONS458.260.464
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.06.2006, DPT 06.07.2006 06421-0695-011
2006-07-10 / 0144381
28) SAMNAT SC SA
BD. ALBERT ELISABETH 30 7000 MONS458.260.464
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.05.2005, DPT 15.06.2005 05262-2848-011
2005-06-17 / 0093981
29) SAMNAT SC SA
BD. ALBERT ELISABETH 30 7000 MONS458.260.464
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 28.05.2004, DPT 09.06.2004 04220-2673-011
2004-06-11 / 0083328
30) SAMNAT SC SA
BD. ALBERT ELISABETH 30 7000 MONS458.260.464
CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2004-03-08 / 0039294 BILD
31) SAMNAT SC SA
BD. ALBERT ELISABETH 30 7000 MONS458.260.464
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 28.05.2003 03257-2870-012
2003-07-01 / 0096914
32) SAMNAT SC SA
BD. ALBERT ELISABETH 30 7000 MONS458.260.464
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 28.05.2002 02223-0020-011
2002-06-26 / 0086393
33) SAMNAT SC SA
BD. ALBERT ELISABETH 30 7000 MONS458.260.464
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2002-03-30 / 404 BILD
34) SAMNAT SC SA
RUE DE LENS 111 7061 SOIGNIES458.260.464
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2000, APP 28.05.2001 01224-0202-011
2001-06-26 / 0090017
35) SAMNAT SC SA
RUE DE LENS 111 7061 SOIGNIES458.260.464
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 28.05.2000 00261-0125-011
2000-07-07 / 0105135
37) SAMNAT SC SA
RUE DE LENS 111 7061 SOIGNIES458.260.464
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1998, APP 28.05.1999 - 99154-2506-011
1999-06-22 / 0070319
39) SAMNAT SA
RUE DE LENS 111 7061 SOIGNIES (CASTEAU)458.260.464
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1998-09-19 / 518 BILD