1) NATURAL BY NATURE SA
DREVE ALEYDE DE BRABANT 21 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE461.801.756
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE
2024-06-05 / 0084879 BEELD
2) NATURAL BY NATURE SA
DREVE ALEYDE DE BRABANT 21 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE461.801.756
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2021-10-27 / 0127835 BEELD
3) VANIS SA
DREVE ALEYDE DE BRABANT 21 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE461.801.756
DENOMINATION - OBJET
2018-10-05 / 0331013 BEELD
5) VANIS SA
DREVE ALEYDE DE BRABANT 21 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE461.801.756
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2016-03-04 / 0032723 BEELD
10) VANIS SA
DREVE ALEYDE DE BRABANT 21 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE461.801.756
CAPITAL, ACTIONS
2012-01-23 / 0020317 BEELD
12) VANIS SA
DREVE ALEYDE DE BRABANT 21 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE461.801.756
OBJET - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2011-01-04 / 0001086 BEELD
14) VANIS SA
DREVE A.DE BRABANT 21 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE461.801.756
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2009-07-08 / 0095151 BEELD
18) VANIS SA
AVENUE DES OMBRAGES 39 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT461.801.756
SIEGE SOCIAL
2007-05-14 / 0069281 BEELD
20) VANIS SA
AVENUE DES OMBRAGES.39 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT461.801.756
DEMISSIONS, NOMINATIONS - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2005-10-04 / 0137510 BEELD
23) VANIS SA
AVENUE DES OMBRAGES.39 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT461.801.756
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2004-03-03 / 0036823 BEELD