1) SKYNAV SA
RUE DE LA TOMBELLE 2 4340 VILLERS-L'EVEQUE473.583.989
RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
2022-01-05 / 0000970 BILD
2) SKYNAV SA
RUE DE LA TOMBELLE 2 4340 VILLERS-L'EVEQUE473.583.989
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2020-02-21 / 0310913 BILD
3) SKYNAV SA
RUE DE LA TOMBELLE 2 4340 VILLERS-L'EVEQUE473.583.989
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2020-01-20 / 0010987 BILD
4) SKYNAV SA
RUE DE LA TOMBELLE 2 4340 VILLERS-L'EVEQUE473.583.989
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2020-01-06 / 0002114 BILD
5) SKYNAV SA
RUE DE LA TOMBELLE 2 4340 VILLERS-L'EVEQUE473.583.989
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2019-05-23 / 0069649 BILD
6) SKYNAV SA
RUE DE LA TOMBELLE 2 4340 VILLERS-L'EVEQUE473.583.989
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2018-05-02 / 0070107 BILD
7) SKYNAV SA
RUE DE LA TOMBELLE 2 4340 VILLERS-L'EVEQUE473.583.989
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2016-05-13 / 0066305 BILD
11) SKYNAV SA
RUE DE LA TOMBELLE 2 4340 VILLERS-L'EVEQUE473.583.989
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2013-08-14 / 0127641 BILD
12) SKYNAV SA
RUE DE LA TOMBELLE 2 4340 VILLERS-L'EVEQUE473.583.989
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2013-05-28 / 0079916 BILD
14) SKYNAV SA
RUE DE LA TOMBELLE 2 4340 VILLERS-L'EVEQUE473.583.989
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2012-06-27 / 0113158 BILD
18) SKYNAV SA
RUE DE LA TOMBELLE 2 4340 VILLERS-L'EVEQUE473.583.989
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2010-04-22 / 0058284 BILD
20) SKYNAV SA
RUE COMMANDANT NAESSENS 32 4340 AWANS473.583.989
SIEGE SOCIAL
2009-04-28 / 0060768 BILD
22) SKYNAV SA
RUE COMMANDANT NAESSENS 32 4340 AWANS473.583.989
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2008-03-27 / 0045664 BILD
24) SKYNAV SA
RUE COMMANDANT NAESSENS 32 4340 AWANS473.583.989
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2007-01-09 / 0005321 BILD
27) SKYNAV SA
RUE COMMANDANT NAESSENS.32 4340 AWANS473.583.989
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2004-06-07 / 0082470 BILD
31) SKYNAV SA
RUE COMMANDANT NAESSENS.32 4340 AWANS473.583.989
ANNEE COMPTABLE
2002-02-07 / 545 BILD