1) LE VIVIER ASBL
RUE PRE DE LA HAYE 36 4680 OUPEYE475.054.035
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2024-07-30 / 0114435 BEELD
2) LE VIVIER ASBL
RUE PRE DE LA HAYE 36 4680 OUPEYE475.054.035
DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2022-07-08 / 0082353 BEELD
3) LE VIVIER ASBL
RUE PRE DE LA HAYE 36 4680 OUPEYE475.054.035
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2021-10-04 / 0118093 BEELD
4) LE VIVIER ASBL
RUE PRE DE LA HAYE 36 4680 OUPEYE475.054.035
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2020-10-02 / 0114937 BEELD
5) LE VIVIER ASBL
RUE PRE DE LA HAYE 36 4680 OUPEYE475.054.035
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2018-11-30 / 0172183 BEELD
6) LE VIVIER ASBL
RUE PRE DE LA HAYE 36 4680 OUPEYE475.054.035
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2017-06-29 / 0093110 BEELD
7) LE VIVIER ASBL
RUE PRE DE LA HAYE 36 4680 OUPEYE475.054.035
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2015-05-29 / 0076245 BEELD
8) LE VIVIER ASBL
RUE PRE DE LA HAYE 36 4680 OUPEYE475.054.035
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2013-05-30 / 0081998 BEELD
9) LE VIVIER ASBL
RUE D'ERQUY 17 4680 OUPEYE475.054.035
SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2011-06-16 / 0089856 BEELD
10) LE VIVIER ASBL
RUE D'ERQUY 17 4680 OUPEYE475.054.035
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2009-06-15 / 0083338 BEELD
11) LE VIVIER ASBL
RUE D'ERQUY 17 4680 OUPEYE475.054.035
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2005-06-13 / 0083063 BEELD