1) DINA REAL ESTATE SA
DREVE DE LA MEUTE 33 B 1410 WATERLOO475.657.415
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2024-07-11 / 0105168 BILD
2) DINA REAL ESTATE SA
DREVE DE LA MEUTE 33 B 1410 WATERLOO475.657.415
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2022-04-27 / 0327767 BILD
3) DINA REAL ESTATE SA
DREVE DE LA MEUTE 33 B 1410 WATERLOO475.657.415
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2021-12-29 / 0152938 BILD
4) DINA REAL ESTATE SA
DREVE DE LA MEUTE 33 B 1410 WATERLOO475.657.415
DIVERS
2020-06-26 / 0072102 BILD
5) DINA REAL ESTATE SA
DREVE DE LA MEUTE 33 B 1410 WATERLOO475.657.415
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2019-06-04 / 0074815 BILD
7) DINA REAL ESTATE SA
RUE DE NAMUR 6 5590 CINEY475.657.415
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2017-06-27 / 0090987 BILD
8) DINA REAL ESTATE SA
RUE DE NAMUR 6 5590 CINEY475.657.415
ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2016, APP 30.05.2017, DPT 31.05.2017 17140-0558-016
2017-06-07 / 0064208
9) DINA REAL ESTATE SA
RUE DE NAMUR 6 5590 CINEY475.657.415
ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2015, APP 28.06.2016, DPT 30.06.2016 16270-0027-015
2016-07-06 / 0155130
10) DINA REAL ESTATE SA
RUE DE NAMUR 6 5590 CINEY475.657.415
ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2014, APP 11.06.2015, DPT 31.08.2015 15556-0206-015
2015-09-07 / 0327134
11) DINA REAL ESTATE SA
RUE DE NAMUR 6 5590 CINEY475.657.415
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2015-04-23 / 0059031 BILD
12) DINA REAL ESTATE SA
RUE DE NAMUR 6 5590 CINEY475.657.415
ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2013, APP 27.06.2014, DPT 03.07.2014 14276-0145-016
2014-07-10 / 0157722
13) DINA REAL ESTATE SA
RUE DE NAMUR 6 5590 CINEY475.657.415
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2014-07-09 / 0132297 BILD
14) DINA REAL ESTATE SA
RUE VEYDT 66 1050 BRUXELLES475.657.415
SIEGE SOCIAL
2013-09-11 / 0138933 BILD
15) DINA REAL ESTATE SA
RUE VEYDT 66 1050 BRUXELLES475.657.415
ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 28.05.2013, DPT 01.07.2013 13254-0518-016
2013-07-05 / 0146615
16) DINA REAL ESTATE SA
RUE VEYDT 66 1050 BRUXELLES475.657.415
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2012-10-15 / 0169320 BILD
17) DINA REAL ESTATE SA
RUE VEYDT 66 1050 BRUXELLES475.657.415
ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 31.07.2012, DPT 31.08.2012 12532-0048-015
2012-09-05 / 0289099
18) DINA REAL ESTATE SA
RUE VEYDT 66 1050 BRUXELLES475.657.415
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2012-03-16 / 0057582 BILD
19) DINA REAL ESTATE SA
RUE VEYDT 66 1050 BRUXELLES475.657.415
ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2010, APP 07.06.2011, DPT 29.07.2011 11359-0171-015
2011-08-03 / 0205616
20) DINA REAL ESTATE SA
RUE VEYDT 66 1050 BRUXELLES475.657.415
ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2009, APP 23.02.2011, DPT 04.03.2011 11052-0581-014
2011-03-10 / 0033232
21) DINA REAL ESTATE SA
RUE VEYDT 66 1050 BRUXELLES475.657.415
ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2008, APP 24.04.2009, DPT 16.04.2010 10095-0015-014
2010-04-23 / 0050403
22) DINA REAL ESTATE SA
RUE VEYDT 66 1050 BRUXELLES475.657.415
ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2007, APP 25.04.2008, DPT 12.02.2009 09037-0104-016
2009-02-18 / 0021619
23) DINA REAL ESTATE SA
RUE VEYDT 66 1050 BRUXELLES475.657.415
ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2006, APP 27.04.2007, DPT 12.02.2009 09037-0103-016
2009-02-18 / 0021620
24) DINA REAL ESTATE SA
RUE VEYDT 66 1050 BRUXELLES475.657.415
ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2005, APP 28.04.2006, DPT 30.08.2006 06725-1002-013
2006-09-01 / 0246115
25) DINA REAL ESTATE SA
RUE VEYDT 66 1050 BRUXELLES475.657.415
ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2004, APP 29.04.2005, DPT 31.01.2006 06036-1374-013
2006-02-03 / 0015855
26) DINA REAL ESTATE SA
RUE VEYDT 66 1050 BRUXELLES475.657.415
DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2005-12-15 / 0180604 BILD
27) DINA REAL ESTATE SA
RUE VICTOR ALLARD.265 1180 UCCLE475.657.415
SIEGE SOCIAL
2005-06-08 / 0080364 BILD
28) DINA REAL ESTATE SA
RUE VICTOR ALLARD.265 1180 UCCLE475.657.415
ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2003, APP 16.06.2004, DPT 30.09.2004 04687-1407-013
2004-10-05 / 0241311
29) DINA REAL ESTATE SA
RUE VICTOR ALLARD.265 1180 UCCLE475.657.415
ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2002, APP 25.04.2003 03570-1034-013
2003-08-12 / 0197525
30) DINA REAL ESTATE SA
RUE VICTOR ALLARD.265 1180 UCCLE475.657.415
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2002-03-06 / 229 BILD