1) H84 SA
RUE ARMAND ENKART 38 4910 POLLEUR(THEUX)684.462.979
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2023-10-09 / 0128407 BEELD
2) H84 SA
RUE ARMAND ENKART 38 4910 POLLEUR(THEUX)684.462.979
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2023-04-18 / 0052584 BEELD
3) H84 SA
RUE ARMAND ENKART 38 4910 POLLEUR(THEUX)684.462.979
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2023-03-16 / 0037774 BEELD
4) H84 SA
RUE ARMAND ENKART 38 4910 POLLEUR(THEUX)684.462.979
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2023-01-06 / 0003909 BEELD
5) H84 SA
RUE ARMAND ENKART 38 4910 POLLEUR(THEUX)684.462.979
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - CAPITAL, ACTIONS
2020-01-16 / 0303719 BEELD
6) H84 SA
RUE ARMAND ENKART 38 4910 POLLEUR(THEUX)684.462.979
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2019-10-10 / 0134410 BEELD
7) H84 SA
RUE ARMAND ENKART 38 4910 POLLEUR(THEUX)684.462.979
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2019-07-16 / 0095478 BEELD
8) H84 SA
RUE ARMAND ENKART 38 4910 POLLEUR(THEUX)684.462.979
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2018-11-06 / 0161254 BEELD
9) H84 SA
RUE ARMAND ENKART 38 4910 POLLEUR(THEUX)684.462.979
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2018-09-26 / 0143072 BEELD
10) H84 SA
RUE ARMAND ENKART 38 4910 POLLEUR(THEUX)684.462.979
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2018-02-14 / 0031325 BEELD