1) HOLDIMMO INVEST SRL
RUE FRANCOIS LAPIERRE 36 4620 FLERON845.414.089
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2021-11-09 / 0132459 BEELD
2) HOLDIMMO INVEST SRL
RUE FRANCOIS LAPIERRE 36 4620 FLERON845.414.089
MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2021-02-04 / 0308241 BEELD
3) HOLDIMMO INVEST SPRL
RUE FRANCOIS LAPIERRE 36 4620 FLERON845.414.089
DEMISSIONS, NOMINATIONS - MODIFICATION FORME JURIDIQUE
2020-09-11 / 0105399 BEELD
4) HOLDIMMO INVEST SPRL
RUE FRANCOIS LAPIERRE 36 4620 FLERON845.414.089
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2018-07-13 / 0109485 BEELD
5) HOLDIMMO INVEST SPRL
RUE FRANCOIS LAPIERRE 36 4620 FLERON845.414.089
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.05.2016, DPT 09.06.2016 16167-0286-012
2016-06-16 / 0097323
6) VEL'ART SPRL
RUE FRANCOIS LAPIERRE 36 4620 FLERON845.414.089
DENOMINATION - OBJET - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2016-03-01 / 0030985 BEELD
7) VEL'ART SPRL
RUE DES FRANCAIS 80 4430 ANS845.414.089
SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2016-01-18 / 0008614 BEELD
8) VEL'ART SPRL
RUE DES FRANCAIS 80 4430 ANS845.414.089
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.05.2015, DPT 10.06.2015 15166-0577-013
2015-06-17 / 0096924
9) VEL'ART SPRL
RUE DES FRANCAIS 80 4430 ANS845.414.089
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.05.2014, DPT 20.08.2014 14442-0078-013
2014-08-25 / 0257088
10) VEL'ART SPRL
PLACE DE HOMBROUX 11 4432 ALLEUR845.414.089
SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2014-05-27 / 0107415 BEELD
11) VEL'ART SPRL
PLACE DE HOMBROUX 11 4432 ALLEUR845.414.089
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2014-05-21 / 0102803 BEELD
12) VEL'ART SPRL
PLACE DE HOMBROUX 11 4432 ALLEUR845.414.089
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 31.10.2013 13655-0599-010
2013-11-12 / 0381855