1) EPICURIS ASBL
RUE DE L'AEROPORT 52, BTE 3 4460 BIERSET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2024-07-24 / 0112410 IMAGE
2) EPICURIS ASBL
RUE DE L'AEROPORT 52, BTE 3 4460 BIERSET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2024-06-10 / 0087711 IMAGE
3) EPICURIS ASBL
RUE DE L'AEROPORT 52, BTE 3 4460 BIERSET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2023-04-13 / 0050640 IMAGE
4) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2022-06-17 / 0072327 IMAGE
5) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2022-01-06 / 0002353 IMAGE
6) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2021-01-05 / 0001033 IMAGE
7) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS - DIVERS
2020-07-14 / 0079876 IMAGE
8) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2020-01-06 / 0002851 IMAGE
9) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2018-06-27 / 0100031 IMAGE
10) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2018-01-10 / 0007604 IMAGE
11) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2017-01-04 / 0002524 IMAGE
12) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2015-03-09 / 0036663 IMAGE
13) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2013-12-31 / 0197896 IMAGE
14) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2013-07-08 / 0104391 IMAGE
15) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2012-11-05 / 0180344 IMAGE
16) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2012-07-17 / 0126341 IMAGE
17) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2011-07-27 / 0115888 IMAGE
18) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2011-04-07 / 0052913 IMAGE
19) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2011-01-04 / 0001645 IMAGE
20) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2010-01-28 / 0015574 IMAGE
21) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2009-04-29 / 0061764 IMAGE
22) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2008-07-09 / 0102913 IMAGE
23) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2007-11-28 / 0170851 IMAGE
24) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DIVERS
2006-11-24 / 0176783 IMAGE
25) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2006-10-16 / 0158377 IMAGE
26) EPICURIS ASBL
RUE DE WAREMME 101 4530 VILLERS-LE BOUILLET867.271.753
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2005-02-28 / 0033036 IMAGE