VOYAGES ALMATOURS SPRL
BOUSSU (HORNU)
418.271.522
ME. - BILAN 31.12.1982, APP 30.06.1983 83143-1756-001
1983 / 88866
ME. - BILAN 31.12.1983, APP 30.06.1984 84143-1983-001
1984 / 86827
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.84, APP 30.06.85 - 85373-1828-009
1985 / 094555
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.85, APP 30.06.86 - 87031-1383-013
1987 / 010763
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.86, APP 30.06.87 - 87243-2201-012
1987 / 110739
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.87, APP 31.05.88 - 88207-4303-012
1988 / 104149
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.88, APP 23.05.89 - 89259-3023-012
1989 / 130613
MODIFICATION FORME JURIDIQUE - ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1989-01-20 / 341
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.89, APP 23.05.90 - 91028-5272-011
1991 / 018594
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.90, APP 12.06.91 - 93041-5290-009
1993 / 023007
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.91, APP 26.05.92 - 93063-3161-012
1993 / 032160
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.92, APP 15.06.93 - 94017-2416-012
1994 / 015349
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.93, APP 14.06.94 - 94513-4118-014
1995 / 002685
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.94, APP 13.06.95 - 95428-5285-014
1995 / 140035
RUE DE MONS 18 7301 BOUSSU (HORNU)
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.95, APP 21.06.96 - 97073-2256-015
1997 / 036258
SIEGE SOCIAL
1997-07-05 / 565 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.96, APP 17.06.97 - 97586-1613-016
1998 / 056353
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.97, APP 29.06.98 - 98461-4512-017
1998 / 176805
CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1998-11-13 / 128 IMAGE
RUE DE MONS.18 7301 HORNU
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1998, APP 28.06.1999 - 99570-0207-017
1999-11-10 / 0218730
CAPITAL, ACTIONS
1999-11-17 / 001 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 14.04.2000 00335-3798-017
2000-07-12 / 0117697
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2000, APP 18.06.2001 01517-2249-016
2001-09-01 / 0181993
ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2002-02-05 / 203 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 17.06.2002 02521-3385-015
2002-09-11 / 0181745
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 27.05.2003 03196-2635-016
2003-06-19 / 0074217
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 25.05.2004, DPT 01.07.2004 04394-3279-017
2004-07-08 / 0142745
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 24.05.2005, DPT 28.06.2005 05375-4661-017
2005-07-01 / 0129532
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 23.05.2006, DPT 18.07.2006 06500-1470-017
2006-07-25 / 0173458
RUE DE MONS 18 7301 HORNU
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.05.2007, DPT 21.08.2007 07595-0286-016
2007-08-28 / 0233356
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 12.09.2008 08728-0005-019
2008-09-18 / 0289268
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.07.2009, DPT 21.08.2009 09604-0148-016
2009-08-26 / 0240209
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 22.06.2010 10199-0335-017
2010-06-24 / 0108903
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 30.06.2011 11246-0113-017
2011-07-06 / 0143745
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 04.07.2012 12268-0154-017
2012-07-12 / 0158748
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.07.2013, DPT 08.07.2013 13281-0487-017
2013-07-11 / 0162264
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 06.08.2014 14400-0454-014
2014-08-12 / 0231403
DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2014-10-01 / 0178901 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 10.07.2015 15295-0573-018
2015-07-20 / 0175347
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.05.2016, DPT 13.07.2016 16311-0006-017
2016-07-20 / 0178172
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2021-07-06 / 0080375 IMAGE
RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
2022-04-04 / 112159 IMAGE
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons
RegSol
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons.
Ouverture de la faillite de : VOYAGES ALMATOURS SPRL RUE DE MONS 18, 7301 HORNU.
Activité commerciale : ACTIVITES DES AGENCES DE VOYAGE
Numéro d'entreprise : 0418.271.522
Référence : 20220060.
Date de la faillite : 28 mars 2022.
Juge commissaire : DANIEL DUFRASNE.
Curateur : BERNARD POPYN, RUE DE LA GRANDE TRIPERIE, 15, 7000 MONS- b.popyn@avocat.be.
Date provisoire de cessation de paiement : 28/03/2022
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.
Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 27 mai 2022.
Pour extrait conforme : Le curateur : POPYN BERNARD.