IMSART SA
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
430.933.782
RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
1987-05-05 / 046
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.87, APP 09.05.88 - 88167-1349-009
1988 / 083422
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.89, APP 07.05.90 - 91023-2158-009
1991 / 015773
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.90, APP 06.05.91 - 91309-0731-009
1991 / 154727
RUE DE MORIENSART 9 1341 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.91, APP 15.06.92 - 92222-2734-010
1992 / 100375
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.92, APP 10.05.93 - 93302-3977-012
1993 / 126608
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1993-06-04 / 242
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.93, APP 09.05.94 - 94345-4453-012
1994 / 145202
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.94, APP 08.05.95 - 95441-2421-011
1995 / 144506
RUE DE MORIENSART 9 1341 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.95, APP 13.05.96 - 96254-2323-012
1996 / 107015
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.96, APP 12.05.97 - 97256-0204-012
1997 / 100390
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.97, APP 11.05.98 - 98184-3051-012
1998 / 074900
IMSART SA
RUE DE MORIENSART.9 1341 CEROUX-MOUSTY
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1998, APP 10.05.1999 - 99156-5140-012
1999-06-17 / 0066203
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1999-06-26 / 199 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 08.05.2000 00568-3540-012
2000-09-20 / 0198207
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2000, APP 14.05.2001 01454-1539-012
2001-08-01 / 0158937
CAPITAL, ACTIONS - DIVERS
2001-10-11 / 163 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 13.05.2002 02125-0272-012
2002-05-24 / 0051679
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 12.05.2003 03176-2953-012
2003-06-12 / 0067012
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2003-07-03 / 0075225 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 10.05.2004, DPT 24.05.2004 04160-4320-012
2004-05-26 / 0062662
ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2004-06-11 / 0085990 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 09.05.2005, DPT 11.05.2005 05145-1018-012
2005-05-16 / 0055135
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 08.05.2006, DPT 10.05.2006 06138-3570-012
2006-05-15 / 0051198
RUE DE MORIENSART 9 1341 CEROUX-MOUSTY
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.05.2007, DPT 16.05.2007 07144-0273-010
2007-05-22 / 0056571
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 19.05.2008 08141-0265-011
2008-05-21 / 0059154
SIEGE SOCIAL
2008-06-17 / 0088912 IMAGE
RUE DE MORIENSART 9 C 1341 CEROUX-MOUSTY
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 12.05.2009 09141-0106-011
2009-05-15 / 0059038
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 17.05.2010 10117-0339-013
2010-05-19 / 0062861
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2010-05-28 / 0076765 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 10.05.2011 11105-0482-013
2011-05-12 / 0062344
CAPITAL, ACTIONS
2012-02-15 / 0038623 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 16.05.2012 12116-0338-012
2012-05-18 / 0069107
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 16.05.2013 13120-0337-012
2013-05-18 / 0070650
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.05.2014, DPT 15.05.2014 14122-0227-012
2014-05-19 / 0071832
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.05.2015, DPT 13.05.2015 15117-0081-013
2015-05-21 / 0068968
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.05.2016, DPT 11.05.2016 16117-0409-013
2016-05-13 / 0068114
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2016-06-07 / 0078168 IMAGE
SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2020-01-02 / 0000505 IMAGE
RUE DES POISSONNIERS 1, BTE 1 1000 BRUXELLES
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2022-02-21 / 0023952 IMAGE
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2024-03-14 / 0376294 IMAGE