SEPLEEX-INDUSTRIE SCOO
JEMEPPE-SUR-SAMBRE (MORNIMONT)
431.944.661
RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
1987-10-14 / 005
SEPLEEX-INDUSTRIE SA
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.88, APP 02.02.89 - 89048-1514-014
1989 / 026886
CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1989-04-20 / 258
MODIFICATION FORME JURIDIQUE - ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1989-04-20 / 259
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.89, APP 25.05.90 - 90242-1406-011
1990 / 121513
RUE ISIDORE-DERESE 5A 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE (MORNIMONT)
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.90, APP 31.05.91 - 92003-4698-013
1992 / 006811
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.91, APP 29.05.92 - 92331-4083-015
1992 / 146823
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1992-11-10 / 170
JEMEPPE-SUR-SAMBRE (MORNIMONT)
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.92, APP 28.05.93 - 93194-1817-015
1993 / 081886
CAPITAL, ACTIONS
1993-01-09 / 328
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1993-09-11 / 228
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.93, APP 27.05.94 - 94251-0694-014
1994 / 105217
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1994-02-03 / 076
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.94, APP 26.05.95 - 95293-1037-013
1995 / 083309
RUE ISIDORE-DERESE 5A 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE (MORNIMONT)
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.95, APP 31.05.96 - 96140-4054-013
1996 / 060889
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1996-08-27 / 190
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.96, APP 30.05.97 - 97192-1330-015
1997 / 076866
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.97, APP 29.05.98 - 98132-0439-016
1998 / 055462
SEPLEEX-INDUSTRIE SA
RUE ISIDORE-DERESE.5A 5190 MORNIMONT
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1998, APP 28.05.1999 - 99200-0126-016
1999-06-30 / 0082695
CAPITAL, ACTIONS
1999-12-23 / 263 IMAGE
RUE DE FONTENELLE.19 6240 FARCIENNES
SIEGE SOCIAL
2000-04-26 / 123 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 26.05.2000 00622-4903-016
2000-10-18 / 0217693
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2000, APP 25.05.2001 01675-0388-015
2001-11-07 / 0236710
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2002-08-31 / 675 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 31.05.2002 02514-2152-015
2002-09-09 / 0179467
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 30.05.2003 03586-2902-017
2003-08-14 / 0205793
ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2004-01-27 / 0013592 IMAGE
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2004-04-16 / 0058433 IMAGE
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2004-04-16 / 0058434 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 18.06.2004, DPT 05.07.2004 04404-0080-017
2004-07-08 / 0143057
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.07.2005, DPT 29.07.2005 05613-4449-018
2005-08-03 / 0211737
RUE DE FONTENELLE 19 6240 FARCIENNES
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.06.2006, DPT 30.06.2006 06382-0701-029
2006-07-04 / 0130232
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 21.06.2007 07256-0132-038
2007-06-25 / 0098311
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2007-08-31 / 0128230 IMAGE
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2007-09-28 / 0141548 IMAGE
OBJET - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - CAPITAL, ACTIONS
2007-10-11 / 0148011 IMAGE
CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2007-12-05 / 0174677 IMAGE
RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...)
2008-05-22 / 0075532 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 24.06.2008 08287-0294-037
2008-07-01 / 0115968
CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...)
2008-07-17 / 0119285 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 08.07.2009 09382-0077-039
2009-07-13 / 0149405
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2010-05-18 / 0071384 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 31.05.2010 10139-0387-041
2010-06-03 / 0076150
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2010-06-11 / 0084199 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 01.06.2011 11139-0282-025
2011-06-09 / 0081739
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 05.07.2012 12265-0042-023
2012-07-10 / 0153396
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2012-08-03 / 0137177 IMAGE
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2012-10-23 / 0174491 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 26.06.2013 13232-0502-019
2013-07-02 / 0133643
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 07.07.2014 14273-0534-020
2014-07-10 / 0157194
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2014-09-23 / 0174256 IMAGE
SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2014-12-15 / 0222647 IMAGE
RUE DES GLACES NATIONALES 169 BTE 52 HALL S7 5060 AUVELAIS
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 31.07.2015 15369-0412-018
2015-08-04 / 0213596
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2015-10-14 / 0144689 IMAGE
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2016-07-29 / 0107097 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 27.07.2016 16367-0352-018
2016-08-03 / 0211072
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2023-06-02 / 0072102 IMAGE
SIEGE SOCIAL
2023-10-19 / 0133493 IMAGE
4 EME RUE 1 6040 JUMET(CHARLEROI)
RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
2024-07-01 / 126952 IMAGE
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi
RegSol
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.
Ouverture de la faillite de : SEPLEEX - INDUSTRIE SA ZONING DE JUMET, 4EME RUE 1, 6040 JUMET (CHARLEROI).
Numéro d'entreprise : 0431.944.661
Référence : 20240206.
Date de la faillite : 24 juin 2024.
Juge commissaire : ANNE PRIGNON.
Curateur : MELANIE GHILAIN, RUE DE BORDEAUX 50/3, 6040 JUMET (CHARLEROI)- m.ghilain@avocat.be.
Date provisoire de cessation de paiement : 24/06/2024
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.
Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 21 août 2024.
Pour extrait conforme : Le curateur : GHILAIN MELANIE.