ETABLISSEMENTS PIRRELLO SPRL
OUPEYE
449.208.879
RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
1993-02-18 / 024
DIVERS
1993-04-01 / 138
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1993-10-14 / 052
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.93, APP 27.05.94 - 94267-1920-015
1994 / 110529
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1994-02-02 / 024
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.94, APP 26.05.95 - 95246-2983-015
1995 / 065520
RUE DES CERISIERS11 4680 OUPEYE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.95, APP 31.05.96 - 96424-0315-015
1996 / 174123
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.96, APP 30.05.97 - 97296-4907-017
1997 / 115876
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.97, APP 29.05.98 - 98181-1265-016
1998 / 072718
RUE DES CERISIERS.11 4680 OUPEYE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1998, APP 28.05.1999 - 99180-3616-016
1999-06-24 / 0073890
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 26.05.2000 00728-1455-012
2000-11-29 / 0252520
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2000, APP 25.05.2001 02094-2192-012
2002-04-22 / 0041214
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 24.05.2002 02703-2645-012
2002-11-14 / 0247962
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 23.05.2003 03761-5289-012
2003-10-23 / 0267209
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 28.05.2004, DPT 29.11.2004 04817-3432-013
2004-12-07 / 0288109
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2005-08-17 / 0118468 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.05.2005, DPT 31.08.2005 05662-3005-013
2005-09-03 / 0229330
CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2005-12-29 / 0189222 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 22.09.2006 06794-0174-016
2006-09-27 / 0275556
RUE DES CERISIERS 11 4680 OUPEYE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 27.08.2007 07623-0334-016
2007-08-30 / 0244072
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 13.11.2008 08813-0027-016
2008-11-18 / 0322157
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2009-01-08 / 0004313 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.01.2009, DPT 15.02.2010 10045-0549-016
2010-02-23 / 0022534
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 10.08.2011 11389-0470-014
2011-08-12 / 0225153
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 29.09.2011 11570-0445-016
2011-10-07 / 0332848
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 28.09.2012 12585-0500-016
2012-10-02 / 0341635
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 30.07.2013 13367-0549-017
2013-08-02 / 0211060
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 08.07.2014 14287-0085-018
2014-07-14 / 0166004
SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2014-11-19 / 0209248 IMAGE
RUE DU BON AIR 106A 4040 HERSTAL
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2015-02-09 / 0021190 IMAGE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 30.07.2015 15376-0049-018
2015-08-05 / 0215992
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 12.08.2016 16422-0231-016
2016-08-18 / 0242011
SIEGE SOCIAL
2019-10-31 / 0144553 IMAGE
RUE ELVAUX 57 4680 HERMEE
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2023-12-22 / 0473389 IMAGE
ETS SANTORO SRL
RUE ELVAUX 57 4680 OUPEYE
RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
2024-05-31 / 122246 IMAGE
Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège
RegSol
Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.
Ouverture de la faillite de : ETS SANTORO SRL RUE ELVAUX 57, 4680 OUPEYE.
Activité commerciale : installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air
Siège d'exploitation : RUE DES CERISIERS 11, 4680 OUPEYE
Numéro d'entreprise : 0449.208.879
Référence : 20240399.
Date de la faillite : 27 mai 2024.
Juge commissaire : GUY BERNARD.
Curateurs : FRANCOIS LIGOT, PLACE DU HAUT PRE, 10, 4000 LIEGE 1- f.ligot@cavenaile-law.be;THIERRY CAVENAILE, PLACE DU HAUT PRE 10, 4000 LIEGE 1- t.cavenaile@cavenaile-law.be.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.
Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 11 juillet 2024.
Pour extrait conforme : Le curateur : LIGOT FRANCOIS.