1) DE MENTEN S.Agr.
RUE DE FALLAIS 38 4530 VILLERS-LE BOUILLET449.393.971
MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE
2023-06-30 / 0364262 IMAGE
2) DE MENTEN S.Agr.
RUE DE FALLAIS 38 4530 VILLERS-LE BOUILLET449.393.971
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2019-03-06 / 0032828 IMAGE
3) BRUNO DE MENTEN DE H. S.Agr.
RUE DE FALLAIS 38 4530 VILLERS-LE BOUILLET449.393.971
DENOMINATION - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2018-12-18 / 0180461 IMAGE
4) BRUNO DE MENTEN DE H. S.Agr.
RUE DE FALLAIS 38 4530 VILLERS-LE BOUILLET449.393.971
CAPITAL, ACTIONS
2018-07-30 / 0117993 IMAGE
5) BRUNO DE MENTEN DE H. S.Agr.
RUE DE FALLAIS 38 4530 VILLERS-LE BOUILLET449.393.971
CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2014-03-10 / 0058680 IMAGE
6) BRUNO DE MENTEN DE H. S.Agr.
RUE DE FALLAIS 38 4530 VILLERS-LE BOUILLET449.393.971
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2010-09-01 / 0128880 IMAGE