1) YVAX SA
RUE DE RIXENSART 24 1332 GENVAL (RIXENSART)440.536.980
DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE
2023-12-28 / 0482336 IMAGE
2) YVAX SA
RUE DE RIXENSART 24 1332 GENVAL440.536.980
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2021-05-10 / 0056094 IMAGE
3) YVAX SA
RUE DE RIXENSART 22 1332 GENVAL440.536.980
SIEGE SOCIAL - ADRESSE AUTRE QUE SIEGE SOCIAL
2020-12-23 / 0152971 IMAGE
4) YVAX SA
RUE DES ATELIERS 17, BTE 205 1332 GENVAL440.536.980
SIEGE SOCIAL
2019-09-27 / 0129076 IMAGE
6) YVAX SA
RUE DE RIXENSART 18, BTE 17 1332 GENVAL440.536.980
SIEGE SOCIAL
2016-06-23 / 0085665 IMAGE
8) YVAX SA
RUE PIERRE BROODCOORENS 52 1310 LA HULPE440.536.980
SIEGE SOCIAL - OBJET
2015-11-09 / 0156417 IMAGE
13) YVAX SA
RUE PIERRE BROODCOORENS 52 1310 LA HULPE440.536.980
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2013-12-30 / 0196372 IMAGE
20) YVAX SA
RUE PIERRE BROODCOORENS 52 1310 LA HULPE440.536.980
DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2007-06-25 / 0089571 IMAGE
27) YVAX SA
RUE PIERRE BROODCOORENS.52 1310 LA HULPE440.536.980
DEMISSIONS, NOMINATIONS - CAPITAL, ACTIONS
2002-01-22 / 446 IMAGE
29) YVAX SA
RUE PIERRE BROODCOORENS.52 1310 LA HULPE440.536.980
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2001-02-02 / 216 IMAGE
35) YVAX SA
LA HULPE440.536.980
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.94, APP 10.01.95 - 95049-0837-014
1995 / 027300
36) YVAX SA
LA HULPE440.536.980
ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.93, APP 04.01.94 - 94027-2810-014
1994 / 019224