1) F.M.G. SA
RUE HENRI EVENEPOEL 11 5100 WEPION472.829.666
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2022-12-07 / 0144230 IMAGE
2) F.M.G. SA
RUE HENRI EVENEPOEL 11 5100 WEPION472.829.666
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2022-07-28 / 0090627 IMAGE
3) F.M.G. SA
RUE HENRI EVENEPOEL 11 5100 WEPION472.829.666
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2017-06-28 / 0091643 IMAGE
4) F.M.G. SA
RUE HENRI EVENEPOEL 11 5100 WEPION472.829.666
DEMISSIONS, NOMINATIONS
2017-03-10 / 0037629 IMAGE
18) F.M.G. SA
RUE CLAIR MATIN 50 5310 EGHEZEE472.829.666
SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2005-11-16 / 0164046 IMAGE
20) F.M.G. SA
RUE DE ROUILLON 83 5537 BIOUL472.829.666
SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS - OBJET - ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2004-11-16 / 0157551 IMAGE
21) F.M.G. SA
RUE DES ARSYS.39 5380 FERNELMONT472.829.666
SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
2004-09-10 / 0129584 IMAGE
22) F.M.G. SA
RUE DES ARSYS.39 5380 FERNELMONT472.829.666
DEMISSIONS, NOMINATIONS - SIEGE SOCIAL
2003-04-16 / 0044123 IMAGE